CASADO REVUELTA ELIAS
Informe ejecutivo de CASADO REVUELTA ELIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE CASADO REVUELTA ELIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASADO REVUELTA ELIAS
Empresa: NOVARUM PRODUCTS INTERNATIONAL SL
Administrador Unico
- Casado Revuelta Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30222 , F 213, S 8, H M 543961, I/A 4 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-28
Empresa: NOVARUM PRODUCTS INTERNATIONAL SL
Administrador Solidario
- Casado Revuelta Elias
- Escobar Martin Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30222 , F 213, S 8, H M 543961, I/A 4 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-28
Empresa: NOVARUM PRODUCTS INTERNATIONAL SL
Administrador Solidario
- Casado Revuelta Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30222 , F 213, S 8, H M 543961, I/A 3 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-28
Empresa: VITAMEX IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Casado Revuelta Elias
- Garcia Tellez Fermin
Apoderado
- Casado Revuelta Elias
- Casado Revuelta Elias
- Lacasa Echeverria Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1490 , F 205, S 8, H TO 25190, I/A 18 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-45
Empresa: EUROCORRECTORES TRADE SL
Apoderado Solidario
- Casado Revuelta Elias
- Duque Maluenda Fernando
- Duque Maluenda Fernando
- Garcia Tellez Fermin
- Garcia Tellez Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5023 , F 84, S 8, H SE 52588, I/A 10 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-41
Información de CASADO REVUELTA ELIAS
Mostramos los datos de CASADO REVUELTA ELIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASADO REVUELTA ELIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos