DUPLAIX CHRISTINE
Informe ejecutivo de DUPLAIX CHRISTINE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DUPLAIX CHRISTINE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROSODIE IBERICA SL | Consejero | 30/12/2008 | 27/03/2012 |
PROSODIE IBERICA SL | Consejero Delegado | 28/01/2010 | 27/03/2012 |
SERVICOM 2000 SL | Consejero | 11/02/2009 | 15/10/2009 |
SERVICOM 2000 SL | Apoderado | 13/05/2009 | 15/10/2009 |
VINCULACIONES DE DUPLAIX CHRISTINE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUPLAIX CHRISTINE
Empresa: PROSODIE IBERICA SL
Consejero Delegado
- Duplaix Christine
Consejero
- Duplaix Christine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20611 , F 210, S 8, H M 286495, I/A 28 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-28
Empresa: PROSODIE IBERICA SL
Consejero Delegado
- Duplaix Christine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20611 , F 209, S 8, H M 286495, I/A 24 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-28
Empresa: SERVICOM 2000 SL
Apoderado
- Duplaix Christine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6443, L 3748, F 99, S 8, H V 67993, I/A 27 (13/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-46
Empresa: SERVICOM 2000 SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Croix Georges
- Duplaix Christine
- Saint-mleux Andre
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6443, L 3748, F 98, S 8, H V 67993, I/A 25 (11/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-46
Empresa: PROSODIE IBERICA SL
Consejero
- Duplaix Christine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20611 , F 203, S 8, H M 286495, I/A 15 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-28
Información de DUPLAIX CHRISTINE
Mostramos los datos de DUPLAIX CHRISTINE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUPLAIX CHRISTINE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos