CROIX GEORGES
Informe ejecutivo de CROIX GEORGES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CROIX GEORGES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECONOCOM CLOUD SERVICES SL | Administrador Unico | 30/09/2015 | 23/03/2017 |
SERVICOM 2000 SL | Consejero Delegado Solidario | 11/02/2009 | 15/10/2009 |
SERVICOM 2000 SL | Presidente | 11/02/2009 | 15/10/2009 |
SERVICOM 2000 SL | Consejero | 11/02/2009 | 15/10/2009 |
VINCULACIONES DE CROIX GEORGES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CROIX GEORGES
Empresa: DIGITAL DIMENSION SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Croix Georges
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33722 , F 117, S 8, H M 607049, I/A 9 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-28
Empresa: GENOVA DIRECTORSHIP SL
Administrador Unico
- Croix Georges
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33722 , F 115, S 8, H M 607049, I/A 4 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
Empresa: SERVICOM 2000 SL
Consejero Delegado Solidario
- Croix Georges
- Saint-mleux Andre
Consejero
- Croix Georges
- Duplaix Christine
- Saint-mleux Andre
Presidente
- Croix Georges
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6443, L 3748, F 98, S 8, H V 67993, I/A 25 (11/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-46
Información de CROIX GEORGES
Mostramos los datos de CROIX GEORGES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CROIX GEORGES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos