DUCE SEVILLA LUIS FRANCISCO
Informe ejecutivo de DUCE SEVILLA LUIS FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DUCE SEVILLA LUIS FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REAL ESTATE SHOPPERS ARAGON SL | Administrador Unico | 10/12/2021 | |
REAL ESTATE PROTECH MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 23/05/2021 | |
REAL ESTATE PROTECH MANAGEMENT SL | Socio Unico | 23/05/2021 | |
REAL ESTATE SHOPPERS ARAGON SL | Apoderado | 11/08/2020 | |
SHOPPERS INMOBILIARIOS VIP Y SERVICIOS PERSONALIZADOS SL | Administrador Unico | 01/09/2016 | |
BBB REHABITEC SOLUCIONES SL | Administrador Unico | 29/05/2013 | |
ABC SOLUCIONES GLOBALES INMOBILIARIAS 2000 SL | Administrador Solidario | 19/10/2012 |
VINCULACIONES DE DUCE SEVILLA LUIS FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUCE SEVILLA LUIS FRANCISCO
Empresa: REAL ESTATE SHOPPERS ARAGON SL
Administrador Unico
- Duce Sevilla Luis Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4374 , F 133, S 8, H Z 64769, I/A 8 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-50
Empresa: REAL ESTATE PROTECH MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Duce Sevilla Luis Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41961 , F 31, S 8, H M 743093, I/A 1 (23/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Empresa: REAL ESTATE PROTECH MANAGEMENT SL
Socio Único
- Duce Sevilla Luis Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41961 , F 31, S 8, H M 743093, I/A 1 (23/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Empresa: REAL ESTATE SHOPPERS ARAGON SL
Apoderado
- Duce Sevilla Luis Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4374 , F 131, S 8, H Z 64769, I/A 4 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-50
Empresa: AJ REFORMAS INTEGRALES 2009 SL
Administrador Unico
- Duce Sevilla Luis Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4171 , F 81, S 8, H Z 59994, I/A 2 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-50
Empresa: BBB REHABITEC SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Duce Sevilla Luis Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3979 , F 76, S 8, H Z 55057, I/A 1 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-50
Administrador Solidario
- Baucells Cases Jose Javier Antonio
- Duce Sevilla Luis Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3909 , F 67, S 8, H Z 53278, I/A 2 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-50
Información de DUCE SEVILLA LUIS FRANCISCO
Mostramos los datos de DUCE SEVILLA LUIS FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUCE SEVILLA LUIS FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos