BAUCELLS CASES JOSE JAVIER ANTONIO
Informe ejecutivo de BAUCELLS CASES JOSE JAVIER ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BAUCELLS CASES JOSE JAVIER ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABC SOLUCIONES GLOBALES INMOBILIARIAS 2000 SL | Administrador Solidario | 19/10/2012 | 11/01/2016 |
ABC SOLUCIONES GLOBALES INMOBILIARIAS 2000 SL | Administrador Unico | 24/05/2012 | 19/10/2012 |
VINCULACIONES DE BAUCELLS CASES JOSE JAVIER ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAUCELLS CASES JOSE JAVIER ANTONIO
Administrador Solidario
- Baucells Cases Jose Javier Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3909 , F 67, S 8, H Z 53278, I/A 3 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-50
Administrador Solidario
- Baucells Cases Jose Javier Antonio
- Duce Sevilla Luis Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3909 , F 67, S 8, H Z 53278, I/A 2 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-50
Administrador Unico
- Baucells Cases Jose Javier Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3909 , F 67, S 8, H Z 53278, I/A 2 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-50
Administrador Unico
- Baucells Cases Jose Javier Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3909 , F 65, S 8, H Z 53278, I/A 1 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-50
Información de BAUCELLS CASES JOSE JAVIER ANTONIO
Mostramos los datos de BAUCELLS CASES JOSE JAVIER ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAUCELLS CASES JOSE JAVIER ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos