DUCASSE SUAREZ DIEGO
Informe ejecutivo de DUCASSE SUAREZ DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DUCASSE SUAREZ DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAN MARTIN TARIFA SL | Administrador Solidario | 13/09/2021 | |
PROYECTOS RIELVES DOS SL | Administrador Unico | 09/04/2021 | |
SOCIOS UNIDOS SL | Administrador Unico | 21/01/2020 |
VINCULACIONES DE DUCASSE SUAREZ DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUCASSE SUAREZ DIEGO
Empresa: SAN MARTIN TARIFA SL
Administrador Solidario
- Borras Higuero Cristina
- Ducasse Suarez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2408 , F 76, S 8, H CA 59034, I/A 1 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-11
Empresa: PROYECTOS RIELVES DOS SL
Administrador Unico
- Ducasse Suarez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32025 , F 82, S 8, H M 576244, I/A 5 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-28
Empresa: SOCIOS UNIDOS SL
Administrador Unico
- Ducasse Suarez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31751 , F 222, S 8, H M 571307, I/A 8 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Empresa: DUCABOR SL
Liquidador
- Ducasse Suarez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 118 , F 126, S 8, H CE 2799, I/A 2 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-51
Empresa: DUCABOR SL
Administrador Solidario
- Borras Higuero Cristina
- Ducasse Suarez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 118 , F 126, S 8, H CE 2799, I/A 2 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-51
Empresa: DUCABOR SL
Administrador Solidario
- Borras Higuero Cristina
- Ducasse Suarez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 118 , F 124, S 8, H CE 2799, I/A 1 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-51
Información de DUCASSE SUAREZ DIEGO
Mostramos los datos de DUCASSE SUAREZ DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUCASSE SUAREZ DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos