BORRAS HIGUERO CRISTINA
Informe ejecutivo de BORRAS HIGUERO CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BORRAS HIGUERO CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS INMOBILIARIOS LA MEXICANA SL | Administrador Solidario | 24/06/2022 | |
BORRAS SL PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Director General | 04/04/2022 | |
MARUJA FOODS SL | Administrador Solidario | 14/03/2022 | |
SAN MARTIN TARIFA SL | Administrador Solidario | 13/09/2021 | |
COMPAÑIA EUROPEA DE TUNIDOS SL | Representante | 29/07/2021 | |
RICARDO BORRAS E HIJOS SL | Secretario | 12/07/2021 | |
RICARDO BORRAS E HIJOS SL | Apoderado | 12/07/2021 | |
COMPAÑIA EUROPEA DE TUNIDOS SL | Consejero | 02/08/2013 |
VINCULACIONES DE BORRAS HIGUERO CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORRAS HIGUERO CRISTINA
Empresa: FINCA LA ALBACORA SL
Consejero
- Borras Higuero Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4723, L 3631, F 204, S 8, H MA 50827, I/A 15 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-29
Administrador Solidario
- Borras Higuero Cristina
- David Jose Borras Higuero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 123 , F 141, S 8, H CE 3117, I/A 6 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-51
Empresa: BORRAS SL PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Director General
- Borras Higuero Cristina
- David Jose Borras Higuero
Director Tecnico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 135 , F 21, S 8, H CE 561, I/A 86 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-51
Empresa: MARUJA FOODS SL
Administrador Solidario
- Borras Higuero Cristina
- Borras Higuero David Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6141, L 5048, F 96, S 8, H MA166031, I/A 1 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-29
Empresa: SAN MARTIN TARIFA SL
Administrador Solidario
- Borras Higuero Cristina
- Ducasse Suarez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2408 , F 76, S 8, H CA 59034, I/A 1 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-11
Empresa: COMPAÑIA EUROPEA DE TUNIDOS SL
Representante
- Borras Higuero Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36542 , F 47, S 8, H M 10548, I/A 50 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-28
Empresa: RICARDO BORRAS E HIJOS SL
Apoderado
- Borras Higuero Cristina
- David Jose Borras Higuero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 85, S 8, H CE 1309, I/A 18 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-51
Empresa: RICARDO BORRAS E HIJOS SL
Presidente
Secretario
- Borras Higuero Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 84, S 8, H CE 1309, I/A 16 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-51
Empresa: COMPAÑIA EUROPEA DE TUNIDOS SL
Consejero
- Borras Higuero Cristina
- Gametxo Allika Florian
- Larrauri Izpzua Serafin
- RICARDO BORRAS E HIJOS SL
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36542 , F 46, S 8, H M 10548, I/A 44 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-28
Empresa: DUCABOR SL
Administrador Solidario
- Borras Higuero Cristina
- Ducasse Suarez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 118 , F 126, S 8, H CE 2799, I/A 2 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-51
VER MAS ACTOS
Información de BORRAS HIGUERO CRISTINA
Mostramos los datos de BORRAS HIGUERO CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORRAS HIGUERO CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos