DUART MONTOLIU JOSEP MARIA
Informe ejecutivo de DUART MONTOLIU JOSEP MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DUART MONTOLIU JOSEP MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONS MUNICIPALS GUALBA SL | Vicesecret. | 22/03/2021 | |
PROMOCIONS MUNICIPALS GUALBA SL | Consejero | 22/03/2021 |
VINCULACIONES DE DUART MONTOLIU JOSEP MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUART MONTOLIU JOSEP MARIA
Empresa: PROMOCIONS MUNICIPALS GUALBA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Cañete Piñar Raul
- Chacon Barreto Ana Maria
- Duart Montoliu Josep Maria
- Peinado Garcia Jose Antonio
- Uriach Cortinas Marc
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Duart Montoliu Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27207 , F 174, S 8, H B 113917, I/A 14 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-08
Empresa: OBERTA UOC PUBLISHING SL
Consejero
- Duart Montoliu Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37952 , F 28, S 8, H B 209376, I/A 31 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
Empresa: EDUCACIONLINE SL
Apoderado
- Duart Montoliu Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44288 , F 201, S 8, H B 180070, I/A 37 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
Empresa: EDUCACIONLINE SL
Consejero
- Duart Montoliu Josep Maria
Presidente
- Duart Montoliu Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44288 , F 201, S 8, H B 180070, I/A 36 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
Empresa: GRUP UOC SL
Consejero
- Duart Montoliu Josep Maria
- Tubella Casadevall Inmaculada
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37587 , F 103, S 8, H B 157811, I/A 16 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-08
Empresa: EDUCACIONLINE SL
Apoderado
- Duart Montoliu Josep Maria
- Jimenez Arnay Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36492 , F 208, S 8, H B 180070, I/A 33 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-08
Empresa: EURECA MEDIA SL
Consejero
- Duart Montoliu Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37952 , F 24, S 8, H B 209376, I/A 25 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-135-08
Empresa: EDUCACIONLINE SL
Presidente
- Duart Montoliu Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36492 , F 207, S 8, H B 180070, I/A 28 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-08
Empresa: GRUP UOC SL
Consejero
- Duart Montoliu Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37587 , F 102, S 8, H B 157811, I/A 13 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-106-08
Empresa: GESTION DEL CONOCIMIENTO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aguer Bayarri Oscar
- Campos Munne Lourdes
- Duart Montoliu Josep Maria
- Puigdevall Esteve Benjami
- Ribot Padilla Dalmau
- Vilaseca Requena Jordi
MRO.COMS.DEL
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34649 , F 20, S 8, H B 165405, I/A 25 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-08
Información de DUART MONTOLIU JOSEP MARIA
Mostramos los datos de DUART MONTOLIU JOSEP MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUART MONTOLIU JOSEP MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos