CHACON BARRETO ANA MARIA
Informe ejecutivo de CHACON BARRETO ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CHACON BARRETO ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONS MUNICIPALS GUALBA SL | Secretario | 31/12/2021 | |
PROMOCIONS MUNICIPALS GUALBA SL | Consejero | 31/12/2021 | |
PROMOCIONS MUNICIPALS GUALBA SL | Secretario | 22/03/2021 | |
PROMOCIONS MUNICIPALS GUALBA SL | Consejero | 22/03/2021 | |
PROMOCIONS MUNICIPALS GUALBA SL | Secretario | 12/02/2013 |
VINCULACIONES DE CHACON BARRETO ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHACON BARRETO ANA MARIA
Empresa: PROMOCIONS MUNICIPALS GUALBA SL
Consejero
- Chacon Barreto Ana Maria
Secretario
- Chacon Barreto Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27207 , F 175, S 8, H B 113917, I/A 15 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-08
Empresa: PROMOCIONS MUNICIPALS GUALBA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Cañete Piñar Raul
- Chacon Barreto Ana Maria
- Duart Montoliu Josep Maria
- Peinado Garcia Jose Antonio
- Uriach Cortinas Marc
Presidente
Secretario
- Chacon Barreto Ana Maria
- Chacon Barreto Ana Maria
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27207 , F 174, S 8, H B 113917, I/A 14 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-08
Empresa: PROMOCIONS MUNICIPALS GUALBA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Cañete Piñar Raul
- Chacon Barreto Ana Maria
- Nicolau Bagues Ingrid
- Peinado Garcia Jose Antonio
- Uriach Cortinas Marc
Presidente
Secretario
- Chacon Barreto Ana Maria
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27207 , F 174, S 8, H B 113917, I/A 13 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-08
Empresa: PROMOCIONS MUNICIPALS GUALBA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Cañete Piñar Raul
- Chacon Barreto Ana Maria
- Nocolau Bagues Ingrid
- Peinado Garcia Jose Antonio
- Uriach Cortinas Marc
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27207 , F 174, S 8, H B 113917, I/A 13 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-08
Empresa: PROMOCIONS MUNICIPALS GUALBA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
- Chacon Barreto Ana Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27207 , F 173, S 8, H B 113917, I/A 12 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-08
Empresa: PROMOCIONS MUNICIPALS GUALBA SL
Consejero
- Chacon Barreto Ana Maria
Secretario
- Chacon Barreto Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27207 , F 172, S 8, H B 113917, I/A 7 N (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-08
Empresa: PROMOCIONS MUNICIPALS GUALBA SL
Consejero
- Chacon Barreto Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27207 , F 173, S 8, H B 113917, I/A 11 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-08
Empresa: PROMOCIONS MUNICIPALS GUALBA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
- Chacon Barreto Ana Maria
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27207 , F 173, S 8, H B 113917, I/A 10 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-08
Empresa: PROMOCIONS MUNICIPALS GUALBA SL
Consejero
- Chacon Barreto Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27207 , F 172, S 8, H B 113917, I/A 8 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-08
Información de CHACON BARRETO ANA MARIA
Mostramos los datos de CHACON BARRETO ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHACON BARRETO ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos