DROGE JUDITH MARIA
Informe ejecutivo de DROGE JUDITH MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DROGE JUDITH MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REDEVCO RETAIL ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/06/2014 | 21/01/2015 |
REDEVCO RETAIL ESPAÑA SL | Consejero | 23/06/2014 | 14/01/2015 |
REDEVCO RETAIL ESPAÑA SL | Administrador Mancomunado | 04/03/2014 | 23/06/2014 |
VINCULACIONES DE DROGE JUDITH MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DROGE JUDITH MARIA
Empresa: REDEVCO RETAIL ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Droge Judith Maria
- Hortelano De La Lastra Javier
Apoderado
- Ayllon Rodriguez Evangelina
- Docampo Blanquez Vicente
- Eggenkamp Marcel Gerardus
- FACTUM SL
- Galdeano Villegas Ignacio
- Gaytan De Ayala Creixell Ignacio
- Gerlof Remco Bernardus Marcus
- Gonzalez Sanchez Monica
- Lopez Rius Cristina
- Madrilley Sanchez Carlos
- Martin Aparicio Maria Del Carmen
- Martin Martinez Javier
- Martin Martinez Javier
- Martin Martinez Javier
- Martin Martinez Javier
- Martin Martinez Javier
- Martin Martinez Javier
- Martin Vicente Mazariegos Maria De La Asuncion
- Mendes T. Martins Jardim Maria Lurdes
- Pasamon Navio Agustina
- Soriano Villar Lucia
- Teixeira De Oliveira Barbosa Rui Manuel
- Ybern Salcedo Julio
- Ybern Salcedo Julio
- Ybern Salcedo Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20519 , F 43, S 8, H M 425, I/A 119 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-28
Empresa: REDEVCO RETAIL ESPAÑA SL
Consejero
- Droge Judith Maria
- Eggenkamp Marcel Gerardus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20519 , F 41, S 8, H M 425, I/A 117 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-28
Empresa: REDEVCO RETAIL ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Droge Judith Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20519 , F 39, S 8, H M 425, I/A 115 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-28
Empresa: REDEVCO RETAIL ESPAÑA SL
Consejero
- Casanova Lafuente Israel
- Droge Judith Maria
- Eggenkamp Marcel Gerardus
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20519 , F 39, S 8, H M 425, I/A 114 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-28
Empresa: REDEVCO RETAIL ESPAÑA SL
Administrador Mancomunado
- Casanova Lafuente Israel
- Droge Judith Maria
- Eggenkamp Marcel Gerardus
- Hortelano De La Lastra Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20519 , F 39, S 8, H M 425, I/A 114 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-28
Empresa: REDEVCO RETAIL ESPAÑA SL
Administrador Mancomunado
- Droge Judith Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20519 , F 38, S 8, H M 425, I/A 113 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
Información de DROGE JUDITH MARIA
Mostramos los datos de DROGE JUDITH MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DROGE JUDITH MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos