DOTTORI LUCIANO
Informe ejecutivo de DOTTORI LUCIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOTTORI LUCIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ITALPANNELLI IBERICA SA | Consejero | 18/02/2013 | 04/07/2024 |
ITALPANNELLI IBERICA SA | Presidente | 18/02/2013 | 04/07/2024 |
ITALPANNELLI IBERICA SA | Consejero Delegado Solidario | 18/02/2013 |
VINCULACIONES DE DOTTORI LUCIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOTTORI LUCIANO
Empresa: ITALPANNELLI IBERICA SA
Consejero
- Baldassarri Andrea
- De Angelis Giovanni
- Dottori Luciano
- Latini Filippo
Presidente
- Dottori Luciano
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 30338, I/A 45 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-50
Empresa: ITALPANNELLI IBERICA SA
Consejero
- Baldassarri Andrea
- De Angelis Giovanni
- Dottori Luciano
- Latini Filippo
Presidente
- Dottori Luciano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4078 , F 137, S 8, H Z 30338, I/A 44 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-50
Empresa: ITALPANNELLI IBERICA SA
Consejero
- Baldassarri Andrea
- De Angelis Giovanni
- Dottori Luciano
- Latini Filippo
Presidente
- Dottori Luciano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4078 , F 135, S 8, H Z 30338, I/A 38 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-50
Empresa: ITALPANNELLI IBERICA SA
Consejero
- Baldassarri Andrea
- Bardi Andrea
- De Angelis Giovanni
- Dottori Luciano
- Latini Filippo
Presidente
- Dottori Luciano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4078 , F 132, S 8, H Z 30338, I/A 33 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-50
Empresa: ITALPANNELLI IBERICA SA
Consejero
- Baldassarri Andrea
- Bardi Andrea
- De Angelis Giovanni
- Dottori Luciano
- Latini Filippo
Presidente
- Dottori Luciano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3084 , F 24, S 8, H Z 30338, I/A 26 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-50
Empresa: ITALPANNELLI IBERICA SA
Consejero
- Baldassarri Andrea
- Bardi Andrea
- De Angelis Giovanni
- Dottori Luciano
- Latini Filippo
Presidente
- Dottori Luciano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3084 , F 24, S 8, H Z 30338, I/A 19 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-50
Empresa: ITALPANNELLI IBERICA SA
Consejero Delegado Solidario
- De Angelis Giovanni
- Dottori Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3084 , F 24, S 8, H Z 30338, I/A 19 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-50
Información de DOTTORI LUCIANO
Mostramos los datos de DOTTORI LUCIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOTTORI LUCIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos