DE ANGELIS GIOVANNI
Informe ejecutivo de DE ANGELIS GIOVANNI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE ANGELIS GIOVANNI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ITALPANNELLI IBERICA SA | Consejero | 18/02/2013 | 04/07/2024 |
ITALPANNELLI IBERICA SA | Secretario | 18/02/2013 | 04/07/2024 |
ITALPANNELLI IBERICA SA | Consejero Delegado Solidario | 18/02/2013 |
VINCULACIONES DE DE ANGELIS GIOVANNI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ANGELIS GIOVANNI
Empresa: ITALPANNELLI IBERICA SA
Consejero
- Baldassarri Andrea
- De Angelis Giovanni
- Dottori Luciano
- Latini Filippo
Presidente
Secretario
- De Angelis Giovanni
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 30338, I/A 45 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-50
Empresa: ITALPANNELLI IBERICA SA
Consejero
- Baldassarri Andrea
- De Angelis Giovanni
- Dottori Luciano
- Latini Filippo
Presidente
Secretario
- De Angelis Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4078 , F 137, S 8, H Z 30338, I/A 44 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-50
Empresa: ITALPANNELLI IBERICA SA
Consejero
- Baldassarri Andrea
- De Angelis Giovanni
- Dottori Luciano
- Latini Filippo
Presidente
Secretario
- De Angelis Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4078 , F 135, S 8, H Z 30338, I/A 38 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-50
Empresa: ITALPANNELLI IBERICA SA
Consejero
- Baldassarri Andrea
- Bardi Andrea
- De Angelis Giovanni
- Dottori Luciano
- Latini Filippo
Presidente
Secretario
- De Angelis Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4078 , F 132, S 8, H Z 30338, I/A 33 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-50
Empresa: ITALPANNELLI IBERICA SA
Consejero
- Baldassarri Andrea
- Bardi Andrea
- De Angelis Giovanni
- Dottori Luciano
- Latini Filippo
Presidente
Secretario
- De Angelis Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3084 , F 24, S 8, H Z 30338, I/A 26 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-50
Empresa: ITALPANNELLI IBERICA SA
Consejero
- Baldassarri Andrea
- Bardi Andrea
- De Angelis Giovanni
- Dottori Luciano
- Latini Filippo
Presidente
Secretario
- De Angelis Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3084 , F 24, S 8, H Z 30338, I/A 19 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-50
Empresa: ITALPANNELLI IBERICA SA
Consejero Delegado Solidario
- De Angelis Giovanni
- Dottori Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3084 , F 24, S 8, H Z 30338, I/A 19 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-50
Información de DE ANGELIS GIOVANNI
Mostramos los datos de DE ANGELIS GIOVANNI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ANGELIS GIOVANNI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos