DOTRES MARQUES EMILIA TERESA
Informe ejecutivo de DOTRES MARQUES EMILIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOTRES MARQUES EMILIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO GO COMERCIO Y SERVICIOS SL | Administrador Concursal | 14/01/2020 | |
AMONSA 20 VALL DE UXO SL | Administrador Concursal | 01/07/2009 |
VINCULACIONES DE DOTRES MARQUES EMILIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOTRES MARQUES EMILIA TERESA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:REFORMAS Y DECORACIONES DE INTERIOR Y EXTERIOR DE CASTELLON SL
Nif:B12595138
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Dotres Marques Emilia Teresa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE CASTELLON
Número:1
Juez / Ponente:RAFAEL GIMENEZ RAMON
Fecha de Resolución:22/09/2009
Número Procedimiento Concursal:000462/2009
Datos Registrales:
Tomo:
1135
Libro:
699
Folio:
130
Hoja:
8-19673
Inscripción:
6
Fecha Inscripción28/11/2023
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1135, L 699, F 130, S 8, H CS 19673, I/A 6 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-12
Empresa: GRUPO GO COMERCIO Y SERVICIOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO GO COMERCIO Y SERVICIOS SL
Nif:B12900882
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Dotres Marques Emilia Teresa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA
Juez / Ponente:ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ
Fecha de Resolución:20/11/2019
Número Procedimiento Concursal:000563/2019
Datos Registrales:
Tomo:
1610
Libro:
1172
Folio:
133
Hoja:
8-34952
Inscripción:
2
Fecha Inscripción14/01/2020
Registro:Registro Mercantil de Castellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610, L 1172, F 133, S 8, H CS 34952, I/A 2 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-12
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:REFORMAS Y DECORACIONES DE INTERIOR Y EXTERIOR DE CASTELLON SL
Nif:B12595138
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Dotres Marques Emilia Teresa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE CASTELLON
Número:1
Juez / Ponente:RAFAEL GIMENEZ RAMON
Fecha de Resolución:22/09/2009
Número Procedimiento Concursal:000462/2009
Datos Registrales:
Tomo:
1135
Libro:
699
Folio:
129
Hoja:
8-19673
Inscripción:
4
Fecha Inscripción20/10/2009
Registro:Registro Mercantil de Castellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1135, L 699, F 129, S 8, H CS 19673, I/A 4 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-207-12
Empresa: AMONSA 20 VALL DE UXO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AMONSA 20 VALL DE UXO SL
Nif:B12735411
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Dotres Marques Emilia Teresa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE CASTELLON
Número:1
Juez / Ponente:RAFAEL GIMENEZ RAMON
Fecha de Resolución:14/05/2009
Número Procedimiento Concursal:000226/2009
Datos Registrales:
Tomo:
1380
Libro:
943
Folio:
58
Hoja:
8-27153
Inscripción:
2
Fecha Inscripción01/07/2009
Registro:Registro Mercantil de Castellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1380, L 943, F 58, S 8, H CS 27153, I/A 2 (01/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-12
Información de DOTRES MARQUES EMILIA TERESA
Mostramos los datos de DOTRES MARQUES EMILIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOTRES MARQUES EMILIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos