DORADO GARCIA ANTONIO
Informe ejecutivo de DORADO GARCIA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 36
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE DORADO GARCIA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINCA MANCHOVERDE SL | Apoderado Solidario | 12/07/2023 |
VINCULACIONES DE DORADO GARCIA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DORADO GARCIA ANTONIO
Empresa: FINCA MANCHOVERDE SL
Apoderado Solidario
- Dorado Garcia Antonio
- Dorado Garcia Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45283 , F 175, S 8, H M 796613, I/A 2 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-28
Empresa: SANTACRUCERA DE AGUAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abril-martorell Hernandez Pablo
- Alvarez Fernandez Susana
- Amarillo Gonzalez Pedro Jose
- Bracho Pacheco Angel Luis
- Camacho Calderon Joaquin
- Colomina Gonzalez Jose Ramon
- De Diago Ferrera Jaime
- Dorado Garcia Antonio
- Garcia Urueña Luis Enrique
- Gomez Blanco Cesar
- Gonzalez Gonzalez Angel
- Lozano Sainz Fernando
- Mijangos Gorozarri Carlos
- Nieto Sanchez Mauro- Javier
- Oliva Puertas Enrique
- Otero Escudero Pablo
- Rodriguez Dominguez Roberto
- Ventura Garcia Rodriguez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3589 , F 159, S 8, H TF 39598, I/A 48 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-38
Empresa: GEIDA SKIKDA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30437 , F 107, S 8, H M 356991, I/A 21 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
Empresa: SACYR AGUA SL
Apoderado Mancomunado
- Abril-martorell Hernandez Pablo
- Adalid Moll Jose Luis
- Amarillo Gonzalez Pedro Jose
- Bracho Pacheco Angel Luis
- Dorado Garcia Antonio
- Garcia Urueña Jose Enrique
- Gomez Blanco Cesar
- Gonzalez Gonzalez Angel
- Lozano Sainz Fernando
- Membiela Martinez Jose Antonio
- Mijangos Gorozarri Carlos
- Obregon Obregon Rafael
- Otero Escudero Pablo
- Rodriguez Dominguez Roberto
- Ventura Garcia Rodriguez Francisco
Apoderado Solidario
- Abril-martorell Hernandez Pablo
- Adalid Moll Jose Luis
- Amarillo Gonzalez Pedro Jose
- Bracho Pacheco Angel Luis
- Dorado Garcia Antonio
- Garcia Urueña Jose Enrique
- Gomez Blanco Cesar
- Gonzalez Gonzalez Angel
- Lozano Sainz Fernando
- Membiela Martinez Jose Antonio
- Mijangos Gorozarri Carlos
- Obregon Obregon Rafael
- Otero Escudero Pablo
- Rodriguez Dominguez Roberto
- Ventura Garcia Rodriguez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33550 , F 225, S 8, H M 396167, I/A 101 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-28
Empresa: GEIDA TLEMCEN SL
Apoderado Mancomunado
- Abril-martorell Hernandez Pablo
- Colon Lasso De La Vega Carlos
- Dorado Garcia Antonio
- Esteban Guitard David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29074 , F 200, S 8, H M 410236, I/A 28 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-28
Empresa: GEIDA SKIKDA SL
Consejero
- Dorado Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30437 , F 105, S 8, H M 356991, I/A 19 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-28
Empresa: GEIDA TLEMCEN SL
Consejero
- Dorado Garcia Antonio
Presidente
- Dorado Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29074 , F 200, S 8, H M 410236, I/A 25 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-28
Empresa: VALORIZA AGUA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abril-martorell Hernandez Pablo
- Adalid Moll Jose Luis
- Alvarez Fernandez Susana
- Amarillo Gonzalez Pedro Jose
- Bracho Pacheco Angel Luis
- Camacho Calderon Joaquin
- Colomina Gonzalez Jose Ramon
- Dorado Garcia Antonio
- Garcia Urueña Luis Enrique
- Gomez Blanco Cesar
- Gonzalez Gonzalez Angel
- Lozano Sainz Fernando
- Mijangos Gorozarri Carlos
- Nieto Sanchez Mauro- Javier
- Oliva Puertas Enrique
- Otero Escudero Pablo
- Rodriguez Dominguez Roberto
- Ventura Garcia Rodriguez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33550 , F 212, S 8, H M 396167, I/A 89 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-28
Empresa: VALORIZA AGUA SL
Apoderado Mancomunado
- Abril-martorell Hernandez Pablo
- Adalid Moll Jose Luis
- Amarillo Gonzalez Pedro Jose
- Bracho Pacheco Angel Luis
- Dorado Garcia Antonio
- Garcia Urueña Jose Enrique
- Gomez Blanco Cesar
- Gonzalez Gonzalez Angel
- Lozano Sainz Fernando
- Membiela Martinez Jose Antonio
- Mijangos Gorozarri Carlos
- Obregon Obregon Rafael
- Otero Escudero Pablo
- Rodriguez Dominguez Roberto
- Ventura Garcia Rodriguez Francisco
Apoderado Solidario
- Abril-martorell Hernandez Pablo
- Adalid Moll Jose Luis
- Amarillo Gonzalez Pedro Jose
- Bracho Pacheco Angel Luis
- Dorado Garcia Antonio
- Garcia Urueña Jose Enrique
- Gomez Blanco Cesar
- Gonzalez Gonzalez Angel
- Lozano Sainz Fernando
- Membiela Martinez Jose Antonio
- Mijangos Gorozarri Carlos
- Obregon Obregon Rafael
- Otero Escudero Pablo
- Rodriguez Dominguez Roberto
- Ventura Garcia Rodriguez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33550 , F 34, S 8, H M 396167, I/A 85 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-28
Empresa: SA DEPURACION Y TRATAMIENTOS
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abril-martorell Hernandez Pablo
- Adalid Moll Jose Luis
- Amarillo Gonzalez Pedro Jose
- Camacho Calderon Joaquin
- Cerrolaza Calleja Fernando
- Del Collado Caro Inmaculada
- Dorado Garcia Antonio
- Dorado Garcia Antonio
- Fresneda Guerra Ramon-manuel
- Garcia Urueña Luis Enrique
- Gomez Blanco Cesar
- Gonzalez Gonzalez Angel
- Lozano Sainz Fernando
- Madrid Merino Carlos
- Martin Lara Jaime-francisco
- Martin Vieira Antonio
- Martinez Alvarez Maria Inmaculada
- Mijangos Gorozarri Carlos
- Oliva Puertas Enrique
- Otero Escudero Pablo
- Paris Rodriguez Miguel
- Pous De La Flor Juan
- Rodriguez Dominguez Roberto
- Rubio Fernandez Jose Carlos
- Ventura Garcia Rodriguez Francisco
- Zarzo Martinez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34018 , F 173, S 8, H M 404794, I/A 83 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-141-28
VER MAS ACTOS
Información de DORADO GARCIA ANTONIO
Mostramos los datos de DORADO GARCIA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DORADO GARCIA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos