CAMACHO CALDERON JOAQUIN
Informe ejecutivo de CAMACHO CALDERON JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 20
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 150
Empresas inactivas: 51
CARGOS DE CAMACHO CALDERON JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERENA INDUSTRIAL PARTNERS SL | Administrador Unico | 24/07/2023 | |
SERENA INFRAESTRUCTURAS SL | Apoderado Solidario | 08/05/2023 | |
SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE NAVARRA SA | Consejero | 14/03/2023 | |
SMARTCONTA SL | Apoderado Solidario | 22/02/2023 | |
PUGDALIA INVEST SL | Apoderado Solidario | 03/02/2023 | |
NAVARRA GESTION DEL AGUA SA | Consejero | 21/04/2022 | |
SACYR SOMAGUE SA | Apoderado | 17/03/2022 | |
SOCIEDAD CONCESIONARIA AGUAS DE NAVARRA SA | Apoderado | 03/03/2022 | |
SOCIEDAD CONCESIONARIA AGUAS DE NAVARRA SA | Consejero | 03/03/2022 | |
SOCIEDAD CONCESIONARIA AGUAS DE NAVARRA SA | Presidente | 03/03/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CAMACHO CALDERON JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMACHO CALDERON JOAQUIN
Empresa: SACYR NEOPUL SA
Apoderado
- Camacho Calderon Joaquin
- Chica Chica Juan
- Cristovao Ferreira Carlos Fernando
- Diaz De Rada De Eguia Santiago
- Fernandez Reina Francisco Javier
- Garcia Urueña Luis Enrique
- Gomez Rico Juarez Victor Manuel
- Higueras Higuero Jorge
- Jimenez Huertas Angel
- Jurado Gracia Francisco Jose
- Magalhaes Tormenta Sergio
- Magaña Esteban Jose Manuel
- Marin De La Barcena Lopez De Quesada Pilar
- Mijangos Goronzarri Carlos
- Montells Higuero Jose-luis
- Ochoa Molina Ernesto
- Otero Escudero Pablo
- Pascual Avila Nicasio
- Quevedo Granero Jose Ramon
- Rodriguez Dominguez Roberto
- Rodriguez Rodriguez Cristina
- Sarmiento Navarro Jose Antonio
- Ventura Garcia Rodriguez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39494 , F 205, S 8, H M 155548, I/A 18 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-28
Empresa: SERENA INDUSTRIAL PARTNERS SL
Administrador Unico
- Camacho Calderon Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38895 , F 204, S 8, H M 691239, I/A 7 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-28
Empresa: SERENA INDUSTRIAL PARTNERS SL
Administrador Solidario
- Camacho Calderon Joaquin
- Manzano Garcia Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38895 , F 204, S 8, H M 691239, I/A 7 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-28
Empresa: GLOBAL MUGARDOS SL
Apoderado Solidario
- Camacho Calderon Joaquin
- Fernandez Diaz Diego
- Perez Feito Rafael Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44960 , F 30, S 8, H M 791445, I/A 4 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-28
Consejero
- Camacho Calderon Joaquin
- Fernandez Diaz Diego
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240 , F 27, S 8, H NA 24756, I/A 65 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-31
Empresa: SMARTCONTA SL
Apoderado Solidario
- Camacho Calderon Joaquin
- Fernandez Diaz Diego
- Perez Feito Rafael
- Villace Carballo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48644 , F 86, S 8, H B 591188, I/A 7 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-08
Empresa: PUGDALIA INVEST SL
Apoderado Solidario
- Camacho Calderon Joaquin
- Fernandez Diaz Diego
- Perez Feito Rafael
- Villace Carballo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48498 , F 151, S 8, H B 586032, I/A 3 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-08
Apoderado
- Barrera Vecin Sergi
- Bermejo Gonzalez Rafael
- Camacho Calderon Joaquin
- Chica Chica Juan
- Fernandez Reina Francisco Javier
- Festa Rodriguez Barba Eduardo
- Garcia Garrido Juan Francisco
- Garcia Rodriguez Francisco Ventura
- Garcia Urueña Luis Enrique
- Gomez Rico Juarez Victor Manuel
- Gonzalez Ramos Fermin
- Hontoria Asenjo Jose Maria
- Jimenez Huertas Angel
- Jurado Gracia Francisco Jose
- Magaña Esteban Jose Manuel
- Mijangos Gorozarri Carlos
- Otero Escudero Pablo
- Pascual Avila Nicasio
- Quevedo Granero Jose Ramon
- Rodriguez Dominguez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35509 , F 46, S 8, H M 638234, I/A 16 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Empresa: CAFESTORE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cañaveras Moratilla Miguel Angel
- Corell Izquierdo Juan Carlos
- De La Punta Tejedor Angel
- Del Alamo Suela Maria Aranzazu
- Del Alamo Suela Maria Aranzazu
- Fernandez Pacheco Manuel
- Gutierrez Perez Almudena
- Lopez Morales Francisco
- Lozano Sainz Fernando
- Lozano Sainz Fernando
- Mantilla Roiz Yolanda
- Martin Caballero Hernando
- Martin Caballero Hernando
- Martin Caballero Hernando
- Sebastia Revert Oscar
- Valenciano Boj Jose Antonio
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Almarcha Vizcaino Maria Del Mar
- Borge Corral Elena
- Borge Corral Elena
- Cabello Alonso Miguel
- Cabello Alonso Miguel
- Cabra Ankersmit Cristina
- Camacho Calderon Joaquin
- Cañaveras Moratilla Miguel Angel
- Carmona Moral Inmaculada
- Casado Diaz Lorenzo Miguel
- Cavada Garcia Maria Rosa
- Cerrolaza Calleja Fernando
- Claramunt Claver Eulalia
- Colomer De La Torre Ana Maria
- Corell Izquierdo Juan Carlos
- Corell Izquierdo Juan Carlos
- De La Punta Tejedor Angel
- Del Alamo Suela Maria Aranzazu
- Del Olmo Morand Alejandro
- Fernandez Garcia Ana Isabel
- Fernandez Pacheco Manuel
- Ferrero Collado Ramiro
- Garcia Rodriguez Francisco Ventura
- Garcia Ureña Luis Enrique
- Garcia Urueña Jose Enrique
- Gomez Blanco Cesar
- Gomez Blanco Cesar
- Gonzalez Gonzalez Angel
- Gonzalez Gonzalez Angel
- Gutierrez Perez Almudena
- Herrero De Loro Roberto
- Lopez Gomez Jose Carlos
- Lopez Gomez Jose Carlos
- Lopez Gomez Jose Carlos
- Lopez Morales Francisco
- Lopez Varela Beatriz
- Lozano Sainz Fernando
- Lozano Sainz Fernando
- Mantilla Roiz Yolanda
- Mantilla Roiz Yolanda
- Martin Caballero Hernando
- Martin Lara Jaime-francisco
- Martinez Rubio Manuel
- Martinez Rubio Manuel
- Mijangos Goronzarri Carlos
- Mijangos Gorozarri Carlos
- Moreno Rodriguez Juan Carlos
- Moreno Rodriguez Juan Carlos
- Navarro Gonzalez Francisco Javier
- Otero Escudero Pablo
- Otero Escudero Pablo
- Paton Belmar Maria Dolores
- Rodriguez Calvo Carmen
- Rodriguez Dominguez Roberto
- Rodriguez Dominguez Roberto
- Romero Sevilla Luis Miguel
- Ruano Bellido Jesus
- Saa Devesa Jose Manuel
- Saa Devesa Jose Manuel
- San Juan Grande Amelia
- Sebastia Revert Oscar
- Ventura Garcia Rodriguez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39361 , F 67, S 8, H M 307987, I/A 143 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-28
Empresa: SACYR FINANCE SA
Apoderado
- Camacho Calderon Joaquin
- Otero Fernandez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33547 , F 64, S 8, H M 603842, I/A 13 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
VER MAS ACTOS
Información de CAMACHO CALDERON JOAQUIN
Mostramos los datos de CAMACHO CALDERON JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMACHO CALDERON JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos