DONG DONG
Informe ejecutivo de DONG DONG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DONG DONG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELISANDRA SPAIN IV SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/06/2019 | 29/01/2024 |
ELISANDRA SPAIN V SL | Apoderado | 27/06/2019 | 26/12/2023 |
ALIARA ENERGIA SA | Consejero | 17/04/2019 | 14/09/2021 |
MADRILEÑA RED DE GAS SA | Consejero | 16/04/2019 | 14/09/2021 |
ELISANDRA SPAIN IV SL | Consejero | 15/04/2019 | 14/09/2021 |
ELISANDRA SPAIN V SL | Consejero | 15/04/2019 | 13/09/2021 |
VINCULACIONES DE DONG DONG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DONG DONG
Empresa: ELISANDRA SPAIN IV SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33552 , F 101, S 8, H M 598765, I/A 38 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Empresa: ELISANDRA SPAIN V SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37612 , F 207, S 8, H M 598766, I/A 36 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Empresa: ALIARA ENERGIA SA
Consejero
- Dong Dong
- Qingtong Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33064 , F 216, S 8, H M 595179, I/A 31 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-28
Empresa: MADRILEÑA RED DE GAS SA
Consejero
- Dong Dong
- Qingtong Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36339 , F 65, S 8, H M 504602, I/A 71 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-28
Empresa: ELISANDRA SPAIN IV SL
Consejero
- Dong Dong
- Qingtong Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33552 , F 98, S 8, H M 598765, I/A 31 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-28
Empresa: ELISANDRA SPAIN V SL
Consejero
- Dong Dong
- Qingtong Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37612 , F 205, S 8, H M 598766, I/A 30 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-28
Empresa: ELISANDRA SPAIN IV SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33552 , F 96, S 8, H M 598765, I/A 27 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-28
Empresa: ELISANDRA SPAIN V SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37612 , F 203, S 8, H M 598766, I/A 26 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-28
Empresa: ALIARA ENERGIA SA
Consejero
- Dong Dong
- Wilkie Andrew Scott
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33064 , F 213, S 8, H M 595179, I/A 24 (17/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-80-28
Empresa: MADRILEÑA RED DE GAS SA
Consejero
- Dong Dong
- Wilkie Andrew Scott
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36339 , F 63, S 8, H M 504602, I/A 65 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-28
VER MAS ACTOS
Información de DONG DONG
Mostramos los datos de DONG DONG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DONG DONG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos