DE BEAUMONT AIMEE JUSTINE MARIE
Informe ejecutivo de DE BEAUMONT AIMEE JUSTINE MARIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE BEAUMONT AIMEE JUSTINE MARIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELISANDRA SPAIN V SL | Apoderado | 26/12/2023 |
VINCULACIONES DE DE BEAUMONT AIMEE JUSTINE MARIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE BEAUMONT AIMEE JUSTINE MARIE
Empresa: ELISANDRA SPAIN IV SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De Beaumont Aimee Justine Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33552 , F 101, S 8, H M 598765, I/A 38 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Empresa: ELISANDRA SPAIN V SL
Apoderado
- Bruneau Romain Thierry Victor
- Bruneau Romain Thierry Victor
- Chen Kai
- Chen Kai
- Davy Simon George
- Davy Simon George
- De Beaumont Aimee Justine Marie
- Kao Chilei
- Kao Chilei
- Lakerveld Jan Matthijs
- Lakerveld Jan Matthijs
- Peyre Alexandre Edouard Jean
- Peyre Alexandre Edouard Jean
- Van Alphen Dennis
- Van Alphen Dennis
- Van Heijningen Cornelia Bernadette Maria
- Van Heijningen Cornelia Bernadette Maria
- Verwoest Martijn Jaap Gijsbertus
- Wu Suyu
- Wu Suyu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37612 , F 207, S 8, H M 598766, I/A 36 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Empresa: ELISANDRA SPAIN V SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37612 , F 207, S 8, H M 598766, I/A 36 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Empresa: ELISANDRA SPAIN IV SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De Beaumont Aimee Justine Marie
- Verwoest Martijn Jaap Gijsbertus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33552 , F 100, S 8, H M 598765, I/A 37 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-28
Empresa: ELISANDRA SPAIN IV SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De Beaumont Aimee Justine Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33552 , F 96, S 8, H M 598765, I/A 27 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-28
Empresa: ELISANDRA SPAIN V SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37612 , F 203, S 8, H M 598766, I/A 26 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-28
Información de DE BEAUMONT AIMEE JUSTINE MARIE
Mostramos los datos de DE BEAUMONT AIMEE JUSTINE MARIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE BEAUMONT AIMEE JUSTINE MARIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos