DOMINIQUE DE GELIS
Informe ejecutivo de DOMINIQUE DE GELIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DOMINIQUE DE GELIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIDROGAS CANALIZACIONES SA | Consejero | 21/05/2009 | 17/03/2011 |
HIDROGAS CANALIZACIONES SA | Presidente | 21/05/2009 | 17/03/2011 |
STANDARD HIDRAULICA SA | Presidente | 03/06/2010 | 17/03/2011 |
STANDARD HIDRAULICA SA | Consejero | 03/06/2010 | 17/03/2011 |
STANDARD HIDRAULICA SA | Apoderado | 03/06/2010 | 17/03/2011 |
HIDROSTANDARD DEL MEDITERRANEO SL | Presidente | 18/06/2010 | 17/03/2011 |
HIDROSTANDARD DEL MEDITERRANEO SL | Consejero | 18/06/2010 | 17/03/2011 |
HIDROSTANDARD DEL MEDITERRANEO SL | Apoderado | 18/06/2010 | 17/03/2011 |
HIDROGAS CANALIZACIONES SA | Apoderado | 28/06/2010 | 17/03/2011 |
VINCULACIONES DE DOMINIQUE DE GELIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINIQUE DE GELIS
Empresa: COMAP IBERICA SA
Apoderado
- Dominique De Gelis
Consejero
- Dominique De Gelis
Presidente
- Dominique De Gelis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40028 , F 128, S 8, H B 65406, I/A 40 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-08
Empresa: HIDROSTANDARD DEL MEDITERRANEO SL
Apoderado
- Dominique De Gelis
Consejero
- Dominique De Gelis
Presidente
- Dominique De Gelis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40866 , F 108, S 8, H B 219530, I/A 16 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-08
Empresa: STANDARD HIDRAULICA SA
Apoderado
- Dominique De Gelis
Consejero
- Dominique De Gelis
Presidente
- Dominique De Gelis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37263 , F 100, S 8, H B 134843, I/A 47 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-08
Empresa: COMAP IBERICA SA
Apoderado
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40028 , F 124, S 8, H B 65406, I/A 37 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-08
Empresa: HIDROSTANDARD DEL MEDITERRANEO SL
Apoderado
- Balcells Muñoz Jordi
- Dominique De Gelis
Consejero
- Balcells Muñoz Jordi
- Dominique De Gelis
Presidente
- Dominique De Gelis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40866 , F 105, S 8, H B 219530, I/A 15 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-08
Empresa: STANDARD HIDRAULICA SA
Apoderado
- Balcells Muñoz Jordi
- Dominique De Gelis
Consejero
- Balcells Muñoz Jordi
- Dominique De Gelis
Presidente
- Dominique De Gelis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37263 , F 97, S 8, H B 134843, I/A 46 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-08
Empresa: COMAP IBERICA SA
Consejero
- Alain Philippe Cedric Picard
- Dominique De Gelis
- Herve Dumont
Presidente
- Dominique De Gelis
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40028 , F 122, S 8, H B 65406, I/A 33 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-08
Empresa: COMAP IBERICA SA
Consejero
- Alain Philippe Cedric Picard
- Dominique De Gelis
- Pascal Francois Lecordier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40028 , F 122, S 8, H B 65406, I/A 33 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-08
Información de DOMINIQUE DE GELIS
Mostramos los datos de DOMINIQUE DE GELIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINIQUE DE GELIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos