DOMINGUEZ RUIZ GONZALO
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ RUIZ GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE DOMINGUEZ RUIZ GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO DE ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS SL | Administrador Unico | 22/02/2021 | |
ACADEMIA GARRIDO SA | Secretario | 20/12/2017 | |
ACADEMIA GARRIDO SA | Consejero Delegado | 20/12/2017 | |
ACADEMIA GARRIDO SA | Consejero | 20/12/2017 | |
PROGRESA OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador Concursal | 29/10/2013 | |
INSESA CONCURSAL ABOGADOS SLP | Administrador Solidario | 17/04/2013 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ RUIZ GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ RUIZ GONZALO
Empresa: ACADEMIA GARRIDO SA
Consejero Delegado
- Dominguez Ruiz Gonzalo
Consejero
- Dominguez Ruiz Gonzalo
- Garrido Torres Ana Maria
- Torres Gonzalez Nievelina
Presidente
Secretario
- Dominguez Ruiz Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 732 , F 66, S 8, H CU 452, I/A 9 (14/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-16
Administrador Unico
- Dominguez Ruiz Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 792 , F 11, S 8, H CU 11772, I/A 1 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-16
Empresa: CONSTRUCCIONES TARANCON SA
Apoderado
- De La Haza Sanchez Maria Cristina
- Dominguez Ruiz Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33149 , F 211, S 8, H M 131699, I/A 17 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-28
Empresa: INDUSTRIAS METALICAS ALAMILLOS SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INDUSTRIAS METALICAS ALAMILLOS SA
Nif:A81075624
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Dominguez Ruiz Gonzalo
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 12 DE MADRID
Número:12
Juez / Ponente:DOÑA ANA MARIA GALLEGO SANCHEZ
Fecha de Resolución:24/07/2014
Número Procedimiento Concursal:424/2014
Datos Registrales:
Tomo:
8997
Libro:
0
Folio:
73
Hoja:
8-144756
Inscripción:
13
Fecha Inscripción23/07/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8997 , F 73, S 8, H M 144756, I/A 13 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-28
Empresa: ACADEMIA GARRIDO SA
Consejero Delegado
- Dominguez Ruiz Gonzalo
Consejero
- Dominguez Ruiz Gonzalo
- Garrido Torres Ana Maria
- Torres Gonzalez Nievelina
Presidente
Secretario
- Dominguez Ruiz Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 368 , F 188, S 8, H CU 452, I/A 8 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-16
Empresa: ACADEMIA GARRIDO SA
Consejero Delegado
- Dominguez Ruiz Gonzalo
Consejero
- Dominguez Ruiz Gonzalo
- Garrido Torres Ana Maria
- Garrido Torres Antonio
- Torres Gonzalez Nievelina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 368 , F 188, S 8, H CU 452, I/A 8 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-16
Empresa: GENECAR SA
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:7
Juez / Ponente:SANTIAGO SENENT MARTINEZ
Fecha de Resolución:04/07/2013
Número Procedimiento Concursal:362/2013
Datos Registrales:
Tomo:
21461
Libro:
0
Folio:
216
Hoja:
8-87495
Inscripción:
21
Fecha Inscripción26/09/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21461 , F 216, S 8, H M 87495, I/A 21 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-28
Empresa: PROFORCA SA
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE 1 INSTANCIA E INSTRUCCION DE CUENCA
Número:2
Juez / Ponente:MARIA SONSOLES JIMENO GUTIERREZ
Fecha de Resolución:24/09/2007
Número Procedimiento Concursal:516/2007
Datos Registrales:
Tomo:
315
Libro:
0
Folio:
225
Hoja:
8-1689
Inscripción:
17
Fecha Inscripción18/05/2017
Registro:Registro Mercantil de Cuenca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 315 , F 225, S 8, H CU 1689, I/A 17 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-16
Empresa: INDUSTRIAS METALICAS ALAMILLOS SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INDUSTRIAS METALICAS ALAMILLOS SA
Nif:A81075624
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Dominguez Ruiz Gonzalo
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 12 DE MADRID
Número:12
Juez / Ponente:DOÑA ANA MARIA GALLEGO SANCHEZ
Fecha de Resolución:24/07/2014
Número Procedimiento Concursal:424/2014
Datos Registrales:
Tomo:
8997
Libro:
0
Folio:
73
Hoja:
8-144756
Inscripción:
B
Fecha Inscripción30/09/2014
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8997 , F 73, S 8, H M 144756, I/A B (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-28
Empresa: PROGRESA OBRAS Y SERVICIOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROGRESA OBRAS Y SERVICIOS SL
Nif:B84858364
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Dominguez Ruiz Gonzalo
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:12
Juez / Ponente:ANA MARIA GALLEGO SANCHEZ
Fecha de Resolución:26/06/2013
Número Procedimiento Concursal:287/2013
Datos Registrales:
Tomo:
23360
Libro:
0
Folio:
69
Hoja:
8-418979
Inscripción:
5
Fecha Inscripción29/10/2013
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23360 , F 69, S 8, H M 418979, I/A 5 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-28
VER MAS ACTOS
Información de DOMINGUEZ RUIZ GONZALO
Mostramos los datos de DOMINGUEZ RUIZ GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ RUIZ GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos