DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PESQUEROS MIRANDA DB 2007 SL | Administrador Unico | 04/01/2018 | 10/11/2021 |
PESQUEROS MIRANDA DB 2007 SL | Liquidador Unico | 10/11/2021 | 10/11/2021 |
A&C IDEM SL | Socio Unico | 13/05/2021 | 18/10/2021 |
A&C IDEM SL | Administrador Unico | 13/05/2021 | 18/10/2021 |
IBERCAJA COLECTIVOS 5 FP | Miem.Com.Ctr | 23/03/2015 | 02/06/2016 |
IBERCAJA COLECTIVOS 5 FP | Vices.Com.Ct | 06/05/2013 | 23/03/2015 |
IBERCAJA COLECTIVOS 5 FP | Miem.Com.Ctr | 19/08/2009 | 23/03/2015 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MARIA
Empresa: PESQUEROS MIRANDA DB 2007 SL
Liquidador Unico
- Dominguez Martinez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1172 , F 82, S 8, H S 32301, I/A 2 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-39
Empresa: PESQUEROS MIRANDA DB 2007 SL
Administrador Unico
- Dominguez Martinez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1172 , F 82, S 8, H S 32301, I/A 2 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-39
Empresa: A&C IDEM SL
Administrador Unico
- Dominguez Martinez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4444 , F 172, S 8, H AS 57737, I/A 3 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-33
Empresa: A&C IDEM SL
Administrador Unico
- Dominguez Martinez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4444 , F 168, S 8, H AS 57737, I/A 1 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-33
Empresa: A&C IDEM SL
Socio Único
- Dominguez Martinez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4444 , F 168, S 8, H AS 57737, I/A 1 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-33
Empresa: PESQUEROS MIRANDA DB 2007 SL
Administrador Unico
- Dominguez Martinez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1172 , F 81, S 8, H S 32301, I/A 1 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-39
Empresa: IBERCAJA COLECTIVOS 5 FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128 , F 161, S 8, H Z 31074, I/A 24 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-50
Empresa: IBERCAJA COLECTIVOS 5 FP
Miem.Com.Ctr
- Benito Casanova Jose Carlos
- De La Cruz Cascajero Felix
- Dominguez Martinez Jose Maria
- Esteban Señor Alfonso
- Garrido Rey Maria Isabel
- Jimenez Minguez Encarnacion
- Lozano Martin Angel
- Martinez Ramos Elvira
- Perez Torres Jose Manuel
- Robisco Pascual Lorenzo
- Rodriguez Cristobal Eloisa
- Urrea Miedes Cesar
- Villaverde Gamarra Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3621 , F 223, S 8, H Z 31074, I/A 19 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-50
Empresa: IBERCAJA COLECTIVOS 5 FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vices.Com.Ct
- Dominguez Martinez Jose Maria
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3621 , F 223, S 8, H Z 31074, I/A 19 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-50
Empresa: IBERCAJA COLECTIVOS 5 FP
Pres.Com.Ctr
Vices.Com.Ct
- Dominguez Martinez Jose Maria
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3621 , F 223, S 8, H Z 31074, I/A 16 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-50
VER MAS ACTOS
Información de DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos