IBERCAJA COLECTIVOS 5 FP - EXTINGUIDA
VINCULACIONES DE IBERCAJA COLECTIVOS 5 FP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBERCAJA COLECTIVOS 5 FP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benito Casanova Jose Carlos | Miem.Com.Ctr | 23/03/2015 | 12/08/2019 |
Benito Casanova Jose Carlos | Vices.Com.Ct | 23/03/2015 | 12/08/2019 |
Bueno Torres Maria Pilar | Miem.Com.Ctr | 07/07/2015 | 12/08/2019 |
Celada Lopez Jaime | Miem.Com.Ctr | 02/06/2016 | 12/08/2019 |
Celada Lopez Jaime | Pres.Com.Ctr | 02/06/2016 | 12/08/2019 |
Enjuto Cardaba Lucia | Miem.Com.Ctr | 02/06/2016 | 12/08/2019 |
Esteban Señor Alfonso | Miem.Com.Ctr | 23/03/2015 | 12/08/2019 |
Esteban Señor Alfonso | Vpr.Com.Ctr | 23/03/2015 | 12/08/2019 |
Fernandez Auñon Miguel Angel | Miem.Com.Ctr | 02/06/2016 | 12/08/2019 |
Fernandez Lanza Jose Luis | Miem.Com.Ctr | 02/06/2016 | 12/08/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IBERCAJA COLECTIVOS 5 FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128 , F 162, S 8, H Z 31074, I/A 29 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-50
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128 , F 162, S 8, H Z 31074, I/A 29 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-50
- DISUELTA Y LIQUIDADA conforme al Artículo 62 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128 , F 162, S 8, H Z 31074, I/A 29 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-50
Depositario
Entidad Gestora
Miem.Com.Ctr
- Benito Casanova Jose Carlos
- Bueno Torres Maria Pilar
- Celada Lopez Jaime
- Enjuto Cardaba Lucia
- Esteban Señor Alfonso
- Fernandez Auñon Miguel Angel
- Fernandez Lanza Jose Luis
- Garcia Llorente Jacinto
- Garcia Torrubiano Juan Andres
- Higes Motos Luis Javier
- Lozano Martin Angel
- Nogueroles Viñes Isabel
- Perez Torres Jose Manuel
- Villaverde Herraiz Maria Elvira
Pres.Com.Ctr
Promotor
Secr.Com.Ctr
Vices.Com.Ct
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128 , F 162, S 8, H Z 31074, I/A 29 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128 , F 162, S 8, H Z 31074, I/A 28 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-50
Miem.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128 , F 162, S 8, H Z 31074, I/A 27 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-50
Miem.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128 , F 162, S 8, H Z 31074, I/A 27 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-50
Miem.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128 , F 162, S 8, H Z 31074, I/A 26 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-50
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128 , F 161, S 8, H Z 31074, I/A 25 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128 , F 161, S 8, H Z 31074, I/A 24 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-50