DOMINGO LAPEIRA RAUL
Informe ejecutivo de DOMINGO LAPEIRA RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DOMINGO LAPEIRA RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIERROS R DOMINGO SA | Presidente | 17/05/2022 | |
HIERROS R DOMINGO SA | Consejero | 17/05/2022 | |
HIERROS R DOMINGO SA | Consejero Delegado | 17/05/2022 |
VINCULACIONES DE DOMINGO LAPEIRA RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGO LAPEIRA RAUL
Empresa: HIERROS R DOMINGO SA
Consejero Delegado
- Domingo Lapeira Raul
Consejero
- Bel Raga Maria Cinta
- Domingo Lapeira Raul
- Hierro Mora Miguel
- Lapeira Fuste Maria Cinta
Presidente
- Domingo Lapeira Raul
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 218, S 8, H T 5218, I/A 29 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-43
Empresa: HIERROS R DOMINGO SA
Consejero Delegado
- Domingo Lapeira Raul
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bel Raga Maria Cinta
- Domingo Esquerre Ramon
- Domingo Esquerre Raul
- Domingo Lapeira Raul
- Hierro Mora Miguel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 208, S 8, H T 5218, I/A 27 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-43
Empresa: HIERROS R DOMINGO SA
Consejero Delegado
- Domingo Lapeira Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 208, S 8, H T 5218, I/A 26 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-43
Empresa: HIERROS R DOMINGO SA
Consejero
- Domingo Lapeira Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 207, S 8, H T 5218, I/A 25 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2016-169-43
Información de DOMINGO LAPEIRA RAUL
Mostramos los datos de DOMINGO LAPEIRA RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGO LAPEIRA RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos