BEL RAGA MARIA CINTA
Informe ejecutivo de BEL RAGA MARIA CINTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BEL RAGA MARIA CINTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIERROS R DOMINGO SA | Apoderado Mancomunado | 06/06/2017 |
VINCULACIONES DE BEL RAGA MARIA CINTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEL RAGA MARIA CINTA
Empresa: HIERROS R DOMINGO SA
Consejero
- Bel Raga Maria Cinta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 220, S 8, H T 5218, I/A 34 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-43
Empresa: HIERROS R DOMINGO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bel Raga Maria Cinta
- Domingo Lapeira Raul
- Hierro Mora Miguel
- Lapeira Fuste Maria Cinta
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 218, S 8, H T 5218, I/A 29 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-43
Empresa: HIERROS R DOMINGO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bel Raga Maria Cinta
- Domingo Lapeira Raul Ramon
- Hierro Mora Miguel
- Lapeira Fuste Maria Cinta
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 218, S 8, H T 5218, I/A 29 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-43
Empresa: HIERROS R DOMINGO SA
Apoderado Mancomunado
- Bel Raga Maria Cinta
- Hierro Mora Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 208, S 8, H T 5218, I/A 28 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-43
Empresa: HIERROS R DOMINGO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bel Raga Maria Cinta
- Domingo Lapeira Raul Ramon
- Hierro Mora Miguel
- Lapeira Fuste Maria Cinta
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 208, S 8, H T 5218, I/A 27 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-43
Empresa: HIERROS R DOMINGO SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bel Raga Maria Cinta
- Domingo Esquerre Ramon
- Domingo Esquerre Raul
- Domingo Lapeira Raul
- Hierro Mora Miguel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 208, S 8, H T 5218, I/A 27 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-43
Empresa: HIERROS R DOMINGO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bel Raga Maria Cinta
- Domingo Esquerre Ramon
- Domingo Esquerre Raul
- Hierro Mora Miguel
- Lapeira Fuste Maria Cinta
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 207, S 8, H T 5218, I/A 24 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-104-43
Empresa: HIERROS R DOMINGO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bel Raga Maria Cinta
- Domingo Esquerre Ramon
- Domingo Esquerre Raul
- Hierro Mora Miguel
- Lapeira Fuste Maria Cinta
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 207, S 8, H T 5218, I/A 24 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-104-43
Información de BEL RAGA MARIA CINTA
Mostramos los datos de BEL RAGA MARIA CINTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEL RAGA MARIA CINTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos