DOMENECH GATELL JOSE MARIA
Informe ejecutivo de DOMENECH GATELL JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOMENECH GATELL JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLER MECANIC DOMENECH SL | Apoderado | 17/08/2011 | |
VOLTURERA DE L ALT CAMP SL | Administrador Mancomunado | 11/08/2011 | |
LABERMA SL | Apoderado Mancomunado | 05/07/2010 |
VINCULACIONES DE DOMENECH GATELL JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMENECH GATELL JOSE MARIA
Empresa: AUTO VALLS CENTRE SA
Administrador Unico
- Domenech Gatell Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 838 , F 41, S 8, H T 4275, I/A 19 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-43
Empresa: AUTO VALLS CENTRE SA
Administrador Unico
- Domenech Gatell Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 838 , F 41, S 8, H T 4275, I/A 18 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-43
Empresa: AUTO VALLS CENTRE SA
Administrador Unico
- Domenech Gatell Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 838 , F 41, S 8, H T 4275, I/A 18 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-43
Empresa: AUTO VALLS CENTRE SA
Administrador Unico
- Domenech Gatell Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 838 , F 40, S 8, H T 4275, I/A 17 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-43
Empresa: AUTO VALLS CENTRE SA
Administrador Unico
- Domenech Gatell Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 838 , F 40, S 8, H T 4275, I/A 17 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-43
Empresa: TALLER MECANIC DOMENECH SL
Apoderado
- Domenech Gatell Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1588 , F 150, S 8, H T 20746, I/A 5 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-43
Empresa: VOLTURERA DE L ALT CAMP SL
Administrador Mancomunado
- Ciscar Poch Jose
- Domenech Gatell Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 156, S 8, H T 9747, I/A 4 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-43
Empresa: VOLTURERA DE L ALT CAMP SL
Administrador Unico
- Domenech Gatell Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 156, S 8, H T 9747, I/A 4 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-43
Empresa: LABERMA SL
Apoderado Mancomunado
- Domenech Gatell Jose Maria
- Rovira Baldrich Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2561 , F 221, S 8, H T 41628, I/A 3 (05/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-43
Información de DOMENECH GATELL JOSE MARIA
Mostramos los datos de DOMENECH GATELL JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMENECH GATELL JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos