CISCAR POCH JOSE
Informe ejecutivo de CISCAR POCH JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CISCAR POCH JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VOLTURERA DE L ALT CAMP SL | Administrador Mancomunado | 11/08/2011 |
VINCULACIONES DE CISCAR POCH JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CISCAR POCH JOSE
Empresa: COMERCIAL J SISCART SL
Administrador
- Ciscar Poch Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26482 , F 91, S 8, H B 104106, I/A 6 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-08
Empresa: CISCAR I ARNAU SA
Administrador Unico
- Ciscar Poch Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24290 , F 58, S 8, H B 70078, I/A 10 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-08
Empresa: CISCAR I ARNAU SA
Administrador Unico
- Ciscar Poch Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24290 , F 58, S 8, H B 70078, I/A 9 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-08
Empresa: CISCAR I ARNAU SA
Administrador Unico
- Ciscar Poch Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24290 , F 57, S 8, H B 70078, I/A 7 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-08
Empresa: CISCAR I ARNAU SA
Administrador Unico
- Ciscar Poch Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24290 , F 57, S 8, H B 70078, I/A 6 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-08
Empresa: VOLTURERA DE L ALT CAMP SL
Administrador Mancomunado
- Ciscar Poch Jose
- Domenech Gatell Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 156, S 8, H T 9747, I/A 4 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-43
Información de CISCAR POCH JOSE
Mostramos los datos de CISCAR POCH JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CISCAR POCH JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos