DOMECQ PEREZ TRISTAN LEOPOLDO
Informe ejecutivo de DOMECQ PEREZ TRISTAN LEOPOLDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DOMECQ PEREZ TRISTAN LEOPOLDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOMOS ARISTA SL | Socio Unico | 13/11/2023 | |
SOMOS ARISTA SL | Representante | 12/11/2023 | |
SOMOS ARISTA SL | Apoderado | 08/05/2020 | |
TRISTAN DOMECQ INTERIORISMO SL | Socio Unico | 20/02/2014 | |
TRISTAN DOMECQ INTERIORISMO SL | Administrador Unico | 20/02/2014 | |
TRISLEO SL | Administrador Unico | 08/02/2012 |
VINCULACIONES DE DOMECQ PEREZ TRISTAN LEOPOLDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMECQ PEREZ TRISTAN LEOPOLDO
Empresa: SOMOS ARISTA SL
Socio Único
- Domecq Perez Tristan Leopoldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32941 , F 31, S 8, H M 592926, I/A 10 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-28
Empresa: SOMOS ARISTA SL
Administrador Unico
Representante
- Domecq Perez Tristan Leopoldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32941 , F 31, S 8, H M 592926, I/A 9 (12/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-28
Empresa: SOMOS ARISTA SL
Administrador Solidario
Representante
- Domecq Perez Tristan Leopoldo
- Fernandez De Oliveira Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32941 , F 31, S 8, H M 592926, I/A 9 (12/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-28
Empresa: SOMOS ARISTA SL
Apoderado
- Domecq Perez Tristan Leopoldo
- Fernandez De Oliveira Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32941 , F 29, S 8, H M 592926, I/A 6 (08/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-93-28
Empresa: TRISTAN DOMECQ ENFOKA SL
Presidente
Representante
- Domecq Perez Tristan Leopoldo
- Fernandez De Oliveira Alejandro
- Garrido Rodrigo Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32941 , F 28, S 8, H M 592926, I/A 5 (08/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-93-28
Empresa: TRISTAN DOMECQ ENFOKA SL
Administrador Solidario
- Domecq Perez Tristan Leopoldo
- Fernandez De Oliveira Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32941 , F 28, S 8, H M 592926, I/A 5 (08/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-93-28
Empresa: TRISTAN DOMECQ ENFOKA SL
Administrador Solidario
- Domecq Perez Tristan Leopoldo
- Fernandez De Oliveira Alejandro
- Linares Plaza Enrique Pelayo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32941 , F 27, S 8, H M 592926, I/A 1 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-28
Empresa: TRISTAN DOMECQ INTERIORISMO SL
Administrador Unico
- Domecq Perez Tristan Leopoldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31963 , F 113, S 8, H M 575264, I/A 1 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-28
Empresa: TRISTAN DOMECQ INTERIORISMO SL
Socio Único
- Domecq Perez Tristan Leopoldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31963 , F 113, S 8, H M 575264, I/A 1 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-28
Empresa: TRISLEO SL
Administrador Unico
- Domecq Perez Tristan Leopoldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29538 , F 134, S 8, H M 531590, I/A 1 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-28
Información de DOMECQ PEREZ TRISTAN LEOPOLDO
Mostramos los datos de DOMECQ PEREZ TRISTAN LEOPOLDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMECQ PEREZ TRISTAN LEOPOLDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos