LINARES PLAZA ENRIQUE PELAYO
Informe ejecutivo de LINARES PLAZA ENRIQUE PELAYO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE LINARES PLAZA ENRIQUE PELAYO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PURPOSE CAPITAL S.G.E.I.C. SL | Presidente | 26/07/2024 | |
PURPOSE CAPITAL S.G.E.I.C. SL | Consejero | 26/07/2024 | |
LIBEEN SMART HOUSING SL | Consejero | 06/04/2022 | |
BRONERO SL | Administrador Unico | 05/07/2021 | |
LIPLAZA SL | Apoderado | 15/12/2014 |
VINCULACIONES DE LINARES PLAZA ENRIQUE PELAYO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LINARES PLAZA ENRIQUE PELAYO
Empresa: PURPOSE CAPITAL S.G.E.I.C. SL
Consejero
- Fernandez Fuentes Antonio
- Juncosa Carazo Oriol
- Linares Plaza Enrique Pelayo
Presidente
- Linares Plaza Enrique Pelayo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829023, I/A 1 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-28
Empresa: LIBEEN SMART HOUSING SL
Consejero
- Linares Plaza Enrique Pelayo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43091 , F 116, S 8, H M 699115, I/A 6 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Empresa: BRONERO SL
Administrador Unico
- Linares Plaza Enrique Pelayo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42168 , F 50, S 8, H M 746578, I/A 1 (05/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-131-28
Empresa: ROSETTA PLUS SL
Apoderado
- Alfajeme Garcia Abelardo
- Alfajeme Garcia Abelardo
- Gonzalez Ferrer Antonio
- Gonzalez Ferrer Antonio
- Linares Plaza Enrique Pelayo
- Linares Plaza Enrique Pelayo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33964 , F 191, S 8, H M 262191, I/A 17 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-28
Empresa: LIPLAFEM SL
Liquidador
- Linares Plaza Enrique Pelayo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35885 , F 90, S 8, H M 644763, I/A 2 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-28
Empresa: LIPLAFEM SL
Administrador Unico
- Linares Plaza Enrique Pelayo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35885 , F 90, S 8, H M 644763, I/A 2 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-28
Empresa: PROMOTORA ASTURLEBANIEGA SL
Consejero
- De Las Cuevas Miaja Ignacio
- Linares Arguelles Maria Luz
- Linares Arguelles Mariano
- Linares Plaza Covadonga
- Linares Plaza Enrique Pelayo
- Plaza Secades Maria Josefa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 934 , F 120, S 8, H S 19729, I/A 3 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-39
Empresa: LIPLAFEM SL
Administrador Unico
- Linares Plaza Enrique Pelayo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35885 , F 90, S 8, H M 644763, I/A 1 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-28
Empresa: LIPLAFEM SL
Socio Único
- Linares Plaza Enrique Pelayo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35885 , F 90, S 8, H M 644763, I/A 1 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-28
Empresa: TRISTAN DOMECQ ENFOKA SL
Administrador Solidario
- Linares Plaza Enrique Pelayo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32941 , F 28, S 8, H M 592926, I/A 3 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-28
VER MAS ACTOS
Información de LINARES PLAZA ENRIQUE PELAYO
Mostramos los datos de LINARES PLAZA ENRIQUE PELAYO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LINARES PLAZA ENRIQUE PELAYO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos