DIEZ TORRES YOLANDA
Informe ejecutivo de DIEZ TORRES YOLANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DIEZ TORRES YOLANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD ECIJANA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SA | Consejero | 20/10/2011 | 23/11/2022 |
ECIJANOVA VOCACION DE SERVICIO PUBLICO SL | Consejero | 06/10/2015 | 07/10/2015 |
EMPRESA MUNICIPAL CEMENTERIO VIRGEN DEL VALLE SL | Consejero | 02/10/2012 | 23/10/2014 |
VINCULACIONES DE DIEZ TORRES YOLANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ TORRES YOLANDA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5693 , F 79, S 8, H SE 97150, I/A 4 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-41
Consejero
- Diez Torres Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5693 , F 78, S 8, H SE 97150, I/A 3 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3378 , F 95, S 8, H SE 46634, I/A 7 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3378 , F 94, S 8, H SE 46634, I/A 6 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 162, S 8, H SE 17070, I/A 26 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-41
Información de DIEZ TORRES YOLANDA
Mostramos los datos de DIEZ TORRES YOLANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ TORRES YOLANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos