ECIJANOVA VOCACION DE SERVICIO PUBLICO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Francisco, S/N
Código Postal 41400
Municipio Écija
Provincia Sevilla
Razón Social ECIJANOVA VOCACION DE SERVICIO PUBLICO SL
CIF B90060807
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/03/2013
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Ayuntamiento De Ecija
VINCULACIONES DE ECIJANOVA VOCACION DE SERVICIO PUBLICO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECIJANOVA VOCACION DE SERVICIO PUBLICO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ayuntamiento De Ecija | Socio Unico | 15/05/2013 | 29/01/2018 |
Ayuntamiento De Ecija | Socio único | 29/01/2018 | |
Barragan Garcia Maria Luisa | Secretario No Consejero | 15/05/2013 | 29/01/2018 |
Bascon Jimenez Milagrosa | Consejero | 07/10/2015 | 29/01/2018 |
Bustamante Nogueras Salvador | Consejero | 07/10/2015 | 29/01/2018 |
Fernandez Ariza Angel | Consejero | 24/01/2018 | 29/01/2018 |
Garcia Ostos David Javier | Presidente | 07/10/2015 | 29/01/2018 |
Garcia Ostos David Javier | Consejero | 07/10/2015 | 29/01/2018 |
Gomez Ramos Sergio | Consejero Delegado | 07/10/2015 | 29/01/2018 |
Gomez Ramos Sergio | Consejero | 07/10/2015 | 29/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ECIJANOVA VOCACION DE SERVICIO PUBLICO SL
- Beneficiarios de la cesion: Ayuntamiento De Ecija
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (24/01/2018)
CVE: BORME-B-2018-28-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5693 , F 81, S 8, H SE 97150, I/A 7 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-41
- Cesión global de activo y pasivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5693 , F 81, S 8, H SE 97150, I/A 7 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-41
- Beneficiarias de la cesión: Ayuntamiento De Ecija
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5693 , F 81, S 8, H SE 97150, I/A 7 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Socio único
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5693 , F 81, S 8, H SE 97150, I/A 7 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5693 , F 80, S 8, H SE 97150, I/A 6 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5693 , F 80, S 8, H SE 97150, I/A 6 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-41
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5693 , F 80, S 8, H SE 97150, I/A 5 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-41
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5693 , F 80, S 8, H SE 97150, I/A 5 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-41
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5693 , F 79, S 8, H SE 97150, I/A 4 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-41