DIEZ PEREZ MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de DIEZ PEREZ MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIEZ PEREZ MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEHESA DE JARAICEJO SL | Apoderado | 26/11/2021 | |
EL SALON DE CASTILLA Y LEON EN PUERTAS Y ARMARIOS SL | Administrador Solidario | 01/08/2012 |
VINCULACIONES DE DIEZ PEREZ MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ PEREZ MARIA ISABEL
Empresa: DEHESA DE JARAICEJO SL
Apoderado
- Diez Perez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25917 , F 140, S 8, H M 309660, I/A 9 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-28
Empresa: IBERYIELD CAPITAL SICAV
Auditor
Consejero
- Colmenar Codina Fernando
- Colmenar Palomares Fernando
- Diez Perez Maria Isabel
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32488 , F 188, S 8, H M 584821, I/A 6 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Empresa: IBERYIELD CAPITAL SICAV
Apoderado
Auditor
Consejero
- Balanzat Suarez Manuel
- Colmenar Palomares Fernando
- Diez Perez Maria Isabel
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32488 , F 182, S 8, H M 584821, I/A 1 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-28
Administrador Solidario
- Diez Perez Maria Isabel
- Martinez Mozo Victor Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 45, S 8, H P 6772, I/A 1 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-34
Información de DIEZ PEREZ MARIA ISABEL
Mostramos los datos de DIEZ PEREZ MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ PEREZ MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos