COLMENAR PALOMARES FERNANDO
Informe ejecutivo de COLMENAR PALOMARES FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COLMENAR PALOMARES FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEHESA DE JARAICEJO SL | Administrador Unico | 20/06/2014 |
VINCULACIONES DE COLMENAR PALOMARES FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLMENAR PALOMARES FERNANDO
Empresa: IBERYIELD CAPITAL SICAV
Apoderado
- Colmenar Palomares Fernando
- Ubs Gestion Sociedad Gestora De Instituciones De I
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32488 , F 188, S 8, H M 584821, I/A 6 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Empresa: IBERYIELD CAPITAL SICAV
Auditor
Consejero
- Colmenar Codina Fernando
- Colmenar Palomares Fernando
- Diez Perez Maria Isabel
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
- Colmenar Palomares Fernando
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32488 , F 188, S 8, H M 584821, I/A 6 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Empresa: IBERYIELD CAPITAL SICAV
Apoderado
- Colmenar Palomares Fernando
Auditor
Consejero
- Balanzat Suarez Manuel
- Colmenar Palomares Fernando
- Diez Perez Maria Isabel
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
- Colmenar Palomares Fernando
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32488 , F 182, S 8, H M 584821, I/A 1 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-28
Empresa: DEHESA DE JARAICEJO SL
Administrador Unico
- Colmenar Palomares Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25917 , F 139, S 8, H M 309660, I/A 6 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-28
Información de COLMENAR PALOMARES FERNANDO
Mostramos los datos de COLMENAR PALOMARES FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLMENAR PALOMARES FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos