DIEZ IGLESIAS JOSE LUIS
Informe ejecutivo de DIEZ IGLESIAS JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIEZ IGLESIAS JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARAGE TOLOSA SA | Administrador Solidario | 04/02/2021 | |
TALLER DE MECANIZACION NAZABAL SL | Administrador Solidario | 03/10/2019 | |
CMO VALVES TECHNOLOGY SL | Administrador Solidario | 26/12/2017 | |
KARJOIK ACTIVOS SL | Administrador Solidario | 26/12/2017 | |
JOKAIK SL | Consejero Delegado Solidario | 26/12/2017 | |
JOKAIK SL | Consejero | 26/12/2017 | |
MADI SYSTEM TRADE SL | Administrador Unico | 14/09/2017 |
VINCULACIONES DE DIEZ IGLESIAS JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ IGLESIAS JOSE LUIS
Empresa: GARAGE TOLOSA SA
Administrador Solidario
- Diez Iglesias Iker
- Diez Iglesias Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1257 , F 73, S 8, H SS 5100, I/A 13 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-20
Empresa: TALLER DE MECANIZACION NAZABAL SL
Administrador Solidario
- Diez Iglesias Iker
- Diez Iglesias Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1674 , F 202, S 8, H SS 13740, I/A 9 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-20
Empresa: JOKAIK SL
Consejero Delegado Solidario
- Diez Iglesias Iker
- Diez Iglesias Jose Luis
Consejero
- Diez De Benito Luis Carmelo
- Diez Iglesias Iker
- Diez Iglesias Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 51, S 8, H SS 40149, I/A 1 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Empresa: KARJOIK ACTIVOS SL
Administrador Solidario
- Diez Iglesias Iker
- Diez Iglesias Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 42, S 8, H SS 40147, I/A 1 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Empresa: CMO VALVES TECHNOLOGY SL
Administrador Solidario
- Diez Iglesias Iker
- Diez Iglesias Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 33, S 8, H SS 40145, I/A 1 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Apoderado Solidario
- Diez De Benito Luis Carmelo
- Diez Iglesias Iker
- Diez Iglesias Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1296 , F 120, S 8, H SS 5786, I/A 18 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Administrador Solidario
- Diez Iglesias Iker
- Diez Iglesias Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1296 , F 120, S 8, H SS 5786, I/A 18 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Empresa: MADI SYSTEM TRADE SL
Administrador Unico
- Diez Iglesias Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 482 , F 170, S 8, H P 7781, I/A 1 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-34
Empresa: LUDIEL MIEL SL
Administrador Unico
- Diez Iglesias Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 420 , F 32, S 8, H P 5794, I/A 4 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-34
Administrador Solidario
- Diez De Benito Luis Carmelo
- Diez Iglesias Iker
- Diez Iglesias Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1296 , F 120, S 8, H SS 5786, I/A 15 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-20
Información de DIEZ IGLESIAS JOSE LUIS
Mostramos los datos de DIEZ IGLESIAS JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ IGLESIAS JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos