DIEZ IGLESIAS IKER
Informe ejecutivo de DIEZ IGLESIAS IKER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIEZ IGLESIAS IKER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZASKA TABERNA SL | Administrador Solidario | 19/10/2023 | |
GARAGE TOLOSA SA | Administrador Solidario | 04/02/2021 | |
TALLER DE MECANIZACION NAZABAL SL | Administrador Solidario | 03/10/2019 | |
CMO VALVES TECHNOLOGY SL | Administrador Solidario | 26/12/2017 | |
KARJOIK ACTIVOS SL | Administrador Solidario | 26/12/2017 | |
JOKAIK SL | Secretario | 26/12/2017 | |
JOKAIK SL | Consejero Delegado Solidario | 26/12/2017 | |
JOKAIK SL | Consejero | 26/12/2017 |
VINCULACIONES DE DIEZ IGLESIAS IKER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ IGLESIAS IKER
Empresa: ZASKA TABERNA SL
Administrador Solidario
- Diez Iglesias Iker
- Mugica Briz Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3121 , F 50, S 8, H SS 46507, I/A 1 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-20
Empresa: GARAGE TOLOSA SA
Administrador Solidario
- Diez Iglesias Iker
- Diez Iglesias Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1257 , F 73, S 8, H SS 5100, I/A 13 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-20
Empresa: TALLER DE MECANIZACION NAZABAL SL
Administrador Solidario
- Diez Iglesias Iker
- Diez Iglesias Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1674 , F 202, S 8, H SS 13740, I/A 9 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-20
Empresa: JOKAIK SL
Consejero Delegado Solidario
- Diez Iglesias Iker
- Diez Iglesias Jose Luis
Consejero
- Diez De Benito Luis Carmelo
- Diez Iglesias Iker
- Diez Iglesias Jose Luis
Presidente
Secretario
- Diez Iglesias Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 51, S 8, H SS 40149, I/A 1 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Empresa: KARJOIK ACTIVOS SL
Administrador Solidario
- Diez Iglesias Iker
- Diez Iglesias Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 42, S 8, H SS 40147, I/A 1 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Empresa: CMO VALVES TECHNOLOGY SL
Administrador Solidario
- Diez Iglesias Iker
- Diez Iglesias Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 33, S 8, H SS 40145, I/A 1 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Apoderado Solidario
- Diez De Benito Luis Carmelo
- Diez Iglesias Iker
- Diez Iglesias Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1296 , F 120, S 8, H SS 5786, I/A 18 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Administrador Solidario
- Diez Iglesias Iker
- Diez Iglesias Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1296 , F 120, S 8, H SS 5786, I/A 18 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Administrador Solidario
- Diez De Benito Luis Carmelo
- Diez Iglesias Iker
- Diez Iglesias Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1296 , F 120, S 8, H SS 5786, I/A 15 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-20
Información de DIEZ IGLESIAS IKER
Mostramos los datos de DIEZ IGLESIAS IKER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ IGLESIAS IKER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos