DIEZ DEL SEL CANALES HERMANN
Informe ejecutivo de DIEZ DEL SEL CANALES HERMANN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIEZ DEL SEL CANALES HERMANN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERRAN Y DIEZ SA | Consejero | 11/11/2013 | 21/11/2017 |
TIERRAS INDUSTRIALES HERRAN Y DIEZ SL | Consejero | 25/08/2010 | 12/11/2013 |
HERRAN Y DIEZ SA | Consejero | 25/08/2010 | 11/11/2013 |
HERRAN Y DIEZ SA | Consejero | 06/07/2010 | 25/08/2010 |
VINCULACIONES DE DIEZ DEL SEL CANALES HERMANN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ DEL SEL CANALES HERMANN
Empresa: HERRAN Y DIEZ SA
Consejero
- Canales Villafranca Carmen
- Diaz-romeral Iglesias Jose-maria
- Diez Del Sel Canales Hermann
- Diez Del Sel Korsatko Hermann
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994 , F 58, S 8, H S 2306, I/A 19 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-39
Empresa: HERRAN Y DIEZ SA
Consejero
- Canales Villafranca Carmen
- Diaz-romeral Iglesias Jose-maria
- Diez Del Sel Canales Hermann
- Diez Del Sel Korsatko Hermann
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994 , F 57, S 8, H S 2306, I/A 15 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-39
Empresa: HERRAN Y DIEZ SA
Consejero
- Canales Villafranca Carmen
- Diaz-romeral Iglesias Jose-maria
- Diez Del Sel Canales Hermann
- Diez Del Sel Korsatko Hermann
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994 , F 57, S 8, H S 2306, I/A 15 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-39
Consejero
- Canales Villafranca Carmen
- Diaz-romeral Iglesias Jose-maria
- Diez Del Sel Canales Hermann
- Diez Del Sel Korsatko Hermann
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 127, S 8, H S 2307, I/A 13 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-39
Consejero
- Canales Villafranca Carmen
- Diaz-romeral Iglesias Jose-maria
- Diez Del Sel Canales Hermann
- Diez Del Sel Korsatko Hermann
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 127, S 8, H S 2307, I/A 12 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-39
Empresa: HERRAN Y DIEZ SA
Consejero
- Canales Villafranca Carmen
- Diaz-romeral Iglesias Jose-maria
- Diez Del Sel Canales Hermann
- Diez Del Sel Korsatko Hermann
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994 , F 57, S 8, H S 2306, I/A 14 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-39
Empresa: HERRAN Y DIEZ SA
Consejero
- Canales Villafranca Carmen
- Diaz-romeral Iglesias Jose-maria
- Diez Del Sel Canales Hermann
- Diez Del Sel Korsatko Hermann
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994 , F 57, S 8, H S 2306, I/A 14 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-39
Empresa: HERRAN Y DIEZ SA
Consejero
- Canales Villafranca Carmen
- Diaz-romeral Iglesias Jose-maria
- Diez Del Sel Canales Hermann
- Diez Del Sel Korsatko Hermann
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 120, S 8, H S 2306, I/A 13 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-39
Empresa: HERRAN Y DIEZ SA
Consejero
- Canales Villafranca Carmen
- Diaz-romeral Iglesias Jose-maria
- Diez Del Sel Canales Hermann
- Diez Del Sel Korsatko Hermann
- Manuel Herran Romero Giron
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 120, S 8, H S 2306, I/A 13 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-39
Información de DIEZ DEL SEL CANALES HERMANN
Mostramos los datos de DIEZ DEL SEL CANALES HERMANN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ DEL SEL CANALES HERMANN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos