DIAZ-ROMERAL IGLESIAS JOSE-MARIA
Informe ejecutivo de DIAZ-ROMERAL IGLESIAS JOSE-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIAZ-ROMERAL IGLESIAS JOSE-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERRAN Y DIEZ SA | Consejero | 11/11/2013 | 21/11/2017 |
TIERRAS INDUSTRIALES HERRAN Y DIEZ SL | Consejero | 25/08/2010 | 12/11/2013 |
HERRAN Y DIEZ SA | Consejero | 25/08/2010 | 11/11/2013 |
HERRAN Y DIEZ SA | Consejero | 06/07/2010 | 25/08/2010 |
VINCULACIONES DE DIAZ-ROMERAL IGLESIAS JOSE-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ-ROMERAL IGLESIAS JOSE-MARIA
Empresa: HERRAN Y DIEZ SA
Consejero
- Canales Villafranca Carmen
- Diaz-romeral Iglesias Jose-maria
- Diez Del Sel Canales Hermann
- Diez Del Sel Korsatko Hermann
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994 , F 58, S 8, H S 2306, I/A 19 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-39
Empresa: HERRAN Y DIEZ SA
Consejero
- Canales Villafranca Carmen
- Diaz-romeral Iglesias Jose-maria
- Diez Del Sel Canales Hermann
- Diez Del Sel Korsatko Hermann
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994 , F 57, S 8, H S 2306, I/A 15 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-39
Empresa: HERRAN Y DIEZ SA
Consejero
- Canales Villafranca Carmen
- Diaz-romeral Iglesias Jose-maria
- Diez Del Sel Canales Hermann
- Diez Del Sel Korsatko Hermann
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994 , F 57, S 8, H S 2306, I/A 15 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-39
Consejero
- Canales Villafranca Carmen
- Diaz-romeral Iglesias Jose-maria
- Diez Del Sel Canales Hermann
- Diez Del Sel Korsatko Hermann
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 127, S 8, H S 2307, I/A 13 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-39
Consejero
- Canales Villafranca Carmen
- Diaz-romeral Iglesias Jose-maria
- Diez Del Sel Canales Hermann
- Diez Del Sel Korsatko Hermann
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 127, S 8, H S 2307, I/A 12 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-39
Empresa: HERRAN Y DIEZ SA
Consejero
- Canales Villafranca Carmen
- Diaz-romeral Iglesias Jose-maria
- Diez Del Sel Canales Hermann
- Diez Del Sel Korsatko Hermann
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994 , F 57, S 8, H S 2306, I/A 14 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-39
Empresa: HERRAN Y DIEZ SA
Consejero
- Canales Villafranca Carmen
- Diaz-romeral Iglesias Jose-maria
- Diez Del Sel Canales Hermann
- Diez Del Sel Korsatko Hermann
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994 , F 57, S 8, H S 2306, I/A 14 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-39
Empresa: HERRAN Y DIEZ SA
Consejero
- Canales Villafranca Carmen
- Diaz-romeral Iglesias Jose-maria
- Diez Del Sel Canales Hermann
- Diez Del Sel Korsatko Hermann
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 120, S 8, H S 2306, I/A 13 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-39
Empresa: HERRAN Y DIEZ SA
Consejero
- Canales Villafranca Carmen
- Diaz-romeral Iglesias Jose-maria
- Diez Del Sel Canales Hermann
- Diez Del Sel Korsatko Hermann
- Manuel Herran Romero Giron
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 120, S 8, H S 2306, I/A 13 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-39
Información de DIAZ-ROMERAL IGLESIAS JOSE-MARIA
Mostramos los datos de DIAZ-ROMERAL IGLESIAS JOSE-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ-ROMERAL IGLESIAS JOSE-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos