DIAZ SASTRE MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de DIAZ SASTRE MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ SASTRE MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTES DE LAS NAVAS SA | Consejero | 16/08/2016 | 18/11/2019 |
MONTES DE LAS NAVAS SA | Consejero | 13/04/2009 | 07/10/2014 |
VINCULACIONES DE DIAZ SASTRE MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ SASTRE MARIA DEL MAR
Empresa: MONTES DE LAS NAVAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145, L 103, F 7, S 8, H AV 2677, I/A 11 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-05
Empresa: MONTES DE LAS NAVAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Director General
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145, L 103, F 6, S 8, H AV 2677, I/A 9 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-05
Empresa: MONTES DE LAS NAVAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145, L 103, F 6, S 8, H AV 2677, I/A 8 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-05
Empresa: MONTES DE LAS NAVAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93, L 51, F 56, S 8, H AV 2677, I/A 6 (13/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-05
Información de DIAZ SASTRE MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de DIAZ SASTRE MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ SASTRE MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos