AZAÑEDO BARBERO ANGEL MARIANO
Informe ejecutivo de AZAÑEDO BARBERO ANGEL MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AZAÑEDO BARBERO ANGEL MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTES DE LAS NAVAS SA | Vicepresidente | 16/08/2016 | 18/11/2019 |
MONTES DE LAS NAVAS SA | Consejero | 16/08/2016 | 18/11/2019 |
CRISTALERIA AZAÑEDO SL | Administrador Solidario | 24/01/2017 | |
MONTES DE LAS NAVAS SA | Vicepresidente | 07/10/2014 | 16/08/2016 |
MONTES DE LAS NAVAS SA | Consejero | 07/10/2014 | 16/08/2016 |
MONTES DE LAS NAVAS SA | Vicepresidente | 13/04/2009 | 07/10/2014 |
MONTES DE LAS NAVAS SA | Consejero | 13/04/2009 | 07/10/2014 |
VINCULACIONES DE AZAÑEDO BARBERO ANGEL MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZAÑEDO BARBERO ANGEL MARIANO
Empresa: MONTES DE LAS NAVAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Azañedo Barbero Angel Mariano
- Diaz Sastre Maria Del Mar
- Martin Garcia Jesus
- Perez Garcia Gerardo
- San Segundo Romo Rosa
- Sanchez Gomez Francisco Jose
- Segovia Bachiller Felipe
Presidente
Vicepresidente
- Azañedo Barbero Angel Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145, L 103, F 7, S 8, H AV 2677, I/A 11 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-05
Empresa: CRISTALERIA AZAÑEDO SL
Administrador Solidario
- Azañedo Barbero Angel Mariano
- Azañedo Barbero Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 77, L 35, F 175, S 8, H AV 1910, I/A 2 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-05
Empresa: MONTES DE LAS NAVAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Director General
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Azañedo Barbero Angel Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145, L 103, F 6, S 8, H AV 2677, I/A 9 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-05
Empresa: MONTES DE LAS NAVAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Director
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Azañedo Barbero Angel Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145, L 103, F 6, S 8, H AV 2677, I/A 9 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-05
Empresa: MONTES DE LAS NAVAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Azañedo Barbero Angel Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145, L 103, F 6, S 8, H AV 2677, I/A 8 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-05
Empresa: MONTES DE LAS NAVAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Azañedo Barbero Angel Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145, L 103, F 6, S 8, H AV 2677, I/A 8 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-05
Empresa: MONTES DE LAS NAVAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Azañedo Barbero Angel Mariano
- Diaz Sastre Maria Del Mar
- Gonzalez Gonzalez Agustin
- Pascual Garcia Manuel
- Perez Garcia Gerardo
- San Segundo Romo Rosa
- Sanchez Gomez Francisco Jose
Presidente
Vicepresidente
- Azañedo Barbero Angel Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93, L 51, F 56, S 8, H AV 2677, I/A 6 (13/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-05
Empresa: MONTES DE LAS NAVAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Azañedo Barbero Angel Mariano
- Blanco Caceres Teodoro
- Gonzalez Gonzalez Agustin
- Herranz Azañedo Angel
- Perez Garcia Gerardo
- Sanchez Gomez Francisco Jose
- Torre Anton Mariano
Presidente
Vicepresidente
- Azañedo Barbero Angel Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93, L 51, F 56, S 8, H AV 2677, I/A 6 (13/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-05
Información de AZAÑEDO BARBERO ANGEL MARIANO
Mostramos los datos de AZAÑEDO BARBERO ANGEL MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZAÑEDO BARBERO ANGEL MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos