DIAZ PAZOS MARIA TERESA
Informe ejecutivo de DIAZ PAZOS MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DIAZ PAZOS MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATEDIP INVERSIONES SL | Socio Unico | 13/09/2011 | |
MATEDIP INVERSIONES SL | Administrador Unico | 13/09/2011 |
VINCULACIONES DE DIAZ PAZOS MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ PAZOS MARIA TERESA
Empresa: MATEDIP INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Diaz Pazos Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3735, L 3735, F 150, S 8, H PO 51860, I/A 1 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-36
Empresa: MATEDIP INVERSIONES SL
Socio Único
- Diaz Pazos Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3735, L 3735, F 150, S 8, H PO 51860, I/A 1 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-36
Empresa: TEX DIGITAL SL
Apoderado
- Diaz Pazos Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1969, L 1969, F 77, S 8, H PO 19646, I/A 18 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-36
Empresa: REDTEX GROUP SL
Apoderado
- Diaz Pazos Maria Teresa
- Diaz Pazos Maria Teresa
- Diaz Pazos Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2407, L 2407, F 37, S 8, H PO 24841, I/A 14 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-36
Empresa: TELERED COMUNICACIONES SA
Apoderado
- Costas Costas Celso Esteban
- Diaz Pazos Maria Teresa
- Gonzalez Diaz Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806, L 1806, F 43, S 8, H PO 17022, I/A 12 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-36
Empresa: TELERED COMUNICACIONES SA
Apoderado
- Diaz Pazos Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806, L 1806, F 42, S 8, H PO 17022, I/A 11 (16/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-79-36
Información de DIAZ PAZOS MARIA TERESA
Mostramos los datos de DIAZ PAZOS MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ PAZOS MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos