TELERED COMUNICACIONES SA - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social TELERED COMUNICACIONES SA
CIF A36807386
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Osaba Arenas Juan Antonio
Propietario COMMCENTER SA
VINCULACIONES DE TELERED COMUNICACIONES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELERED COMUNICACIONES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMMCENTER SA | Socio Unico | 31/05/2010 | 14/09/2010 |
Espiño Varela Jose Maria | Consejero | 03/06/2010 | 14/09/2010 |
Fernandez Fernandez Rodolfo | Vicesecret. | 03/06/2010 | 14/09/2010 |
Lopez Pampin Jose Carlos | Apoderado Solidario | 03/06/2010 | 14/09/2010 |
Munilla Saenz Jesus Angel | Consejero | 03/06/2010 | 14/09/2010 |
Osaba Arenas Juan Antonio | Presidente | 03/06/2010 | 14/09/2010 |
Osaba Arenas Juan Antonio | Consejero | 03/06/2010 | 14/09/2010 |
Osaba Arenas Juan Antonio | Apoderado Solidario | 03/06/2010 | 14/09/2010 |
Otero Barros Jose Luis | Secretario | 03/06/2010 | 14/09/2010 |
Otero Barros Jose Luis | Consejero | 03/06/2010 | 14/09/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TELERED COMUNICACIONES SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806, L 1806, F 45, S 8, H PO 17022, I/A 17 (14/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-36
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806, L 1806, F 45, S 8, H PO 17022, I/A 17 (14/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-36
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806, L 1806, F 44, S 8, H PO 17022, I/A 16 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-36
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806, L 1806, F 44, S 8, H PO 17022, I/A 15 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-36
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806, L 1806, F 43, S 8, H PO 17022, I/A 14 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-36
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806, L 1806, F 43, S 8, H PO 17022, I/A 14 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806, L 1806, F 43, S 8, H PO 17022, I/A 14 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-36
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806, L 1806, F 43, S 8, H PO 17022, I/A 13 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-36
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806, L 1806, F 43, S 8, H PO 17022, I/A 13 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-36