DIAZ MORCILLO JAIME
Informe ejecutivo de DIAZ MORCILLO JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ MORCILLO JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TANGERI SOFTWARE DEVELOPMENT SL | Administrador Unico | 04/05/2022 | |
GT SWIMMING COACHES SL | Administrador Unico | 08/07/2020 | |
MOIMI ARCADE SL | Administrador Unico | 25/06/2019 |
VINCULACIONES DE DIAZ MORCILLO JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ MORCILLO JAIME
Empresa: TANGERI SOFTWARE DEVELOPMENT SL
Administrador Unico
- Diaz Morcillo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30022 , F 167, S 8, H M 540358, I/A 4 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-28
Empresa: SWIMTONIC TECHNOLOGY SL
Liquidador
- Diaz Morcillo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35929 , F 203, S 8, H M 645565, I/A 3 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-28
Empresa: SWIMTONIC TECHNOLOGY SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Diaz Morcillo Jaime
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35929 , F 203, S 8, H M 645565, I/A 3 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-28
Empresa: GT SWIMMING COACHES SL
Administrador Unico
- Diaz Morcillo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40660 , F 130, S 8, H M 721563, I/A 1 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-28
Empresa: MOIMI ARCADE SL
Administrador Unico
- Diaz Morcillo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1831 , F 219, S 8, H AL 47123, I/A 2 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-04
Empresa: SWIMTONIC TECHNOLOGY SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Diaz Morcillo Jaime
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35929 , F 199, S 8, H M 645565, I/A 1 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-28
Información de DIAZ MORCILLO JAIME
Mostramos los datos de DIAZ MORCILLO JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ MORCILLO JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos