DIAZ MERENCIO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de DIAZ MERENCIO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIAZ MERENCIO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AISLAMIENTOS OROPESA SL | Administrador Concursal | 09/05/2022 | |
INVESAL 3000 SL | Administrador Concursal | 12/02/2014 | |
CEDRE 36 SL | Administrador Solidario | 09/11/2010 |
VINCULACIONES DE DIAZ MERENCIO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ MERENCIO FRANCISCO JAVIER
Empresa: FRANPI FRUITS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FRANPI FRUITS SL
Nif:B12459285
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE CASTELLON
Número:1
Juez / Ponente:DON CARLOS JOSE NUÑEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:29/07/2014
Número Procedimiento Concursal:000343/2014
Datos Registrales:
Tomo:
894
Libro:
459
Folio:
106
Hoja:
8-12681
Inscripción:
5
Fecha Inscripción08/06/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 894, L 459, F 106, S 8, H CS 12681, I/A 5 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-12
Empresa: AISLAMIENTOS OROPESA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AISLAMIENTOS OROPESA SL
Nif:B12779658
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA
Juez / Ponente:CARLOS JOSE NUÑEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:12/12/2012
Número Procedimiento Concursal:000833/2012
Datos Registrales:
Tomo:
1450
Libro:
1012
Folio:
93
Hoja:
8-29338
Inscripción:
2
Fecha Inscripción09/05/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1450, L 1012, F 93, S 8, H CS 29338, I/A 2 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-12
Empresa: UNITRAING ASOCIADOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:UNITRAING ASOCIADOS SL
Nif:B12557153
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA
Juez / Ponente:ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ
Fecha de Resolución:19/07/2019
Número Procedimiento Concursal:000366/2019
Datos Registrales:
Tomo:
1080
Libro:
644
Folio:
41
Hoja:
8-18082
Inscripción:
10
Fecha Inscripción01/02/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1080, L 644, F 41, S 8, H CS 18082, I/A 10 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-12
Empresa: UNITRAING ASOCIADOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:UNITRAING ASOCIADOS SL
Nif:B12557153
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA
Juez / Ponente:ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ
Fecha de Resolución:19/07/2019
Número Procedimiento Concursal:000366/2019
Datos Registrales:
Tomo:
1080
Libro:
644
Folio:
41
Hoja:
8-18082
Inscripción:
8
Fecha Inscripción11/09/2019
Registro:Registro Mercantil de Castellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1080, L 644, F 41, S 8, H CS 18082, I/A 8 (11/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-179-12
Empresa: FRANPI FRUITS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FRANPI FRUITS SL
Nif:B12459285
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE CASTELLON
Número:1
Juez / Ponente:DON CARLOS JOSE NUÑEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:29/07/2014
Número Procedimiento Concursal:000343/2014
Datos Registrales:
Tomo:
894
Libro:
459
Folio:
106
Hoja:
8-12681
Inscripción:
3
Fecha Inscripción18/11/2014
Registro:Registro Mercantil de Castellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 894, L 459, F 106, S 8, H CS 12681, I/A 3 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-12
Empresa: INVESAL 3000 SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INVESAL 3000 SL
Nif:B12643334
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE CASTELLON
Número:1
Juez / Ponente:DON CARLOS JOSE NUÑEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:03/10/2012
Número Procedimiento Concursal:000625/2012
Datos Registrales:
Tomo:
1221
Libro:
784
Folio:
39
Hoja:
8-22293
Inscripción:
7
Fecha Inscripción12/02/2014
Registro:Registro Mercantil de Castellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1221, L 784, F 39, S 8, H CS 22293, I/A 7 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-12
Empresa: CEDRE 36 SL
Administrador Solidario
- Barrachina Mompo Diego
- Barrachina Mompo Juan Jose
- Diaz Merencio Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1548, L 1110, F 185, S 8, H CS 32553, I/A 1 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-12
Información de DIAZ MERENCIO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de DIAZ MERENCIO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ MERENCIO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos