DEZA PORTERO MARIA LUISA
Informe ejecutivo de DEZA PORTERO MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DEZA PORTERO MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFORINVER TRES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 12/05/2021 | |
INFORINVER TRES SL | Secretario | 12/05/2021 | |
INFORINVER TRES SL | Apoderado Solidario | 15/04/2021 | |
DEZA CALIDAD SA | Secretario | 02/07/2012 | |
DEZA CALIDAD SA | Consejero | 02/07/2012 |
VINCULACIONES DE DEZA PORTERO MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEZA PORTERO MARIA LUISA
Empresa: DEZA CALIDAD SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Deza Portero Antonio
- Deza Portero Manuel
- Deza Portero Maria Luisa
Presidente
Secretario
- Deza Portero Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 195, S 8, H CO 1723, I/A 42 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-14
Empresa: INFORINVER TRES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Deza Portero Antonio
- Deza Portero Manuel
- Deza Portero Maria Luisa
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608 , F 57, S 8, H CO 18141, I/A 8 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-14
Empresa: INFORINVER TRES SL
Secretario
- Deza Portero Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608 , F 57, S 8, H CO 18141, I/A 8 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-14
Empresa: INFORINVER TRES SL
Apoderado Solidario
- Deza Portero Antonio
- Deza Portero Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608 , F 56, S 8, H CO 18141, I/A 7 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-14
Empresa: DEZA CALIDAD SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Deza Portero Antonio
- Deza Portero Manuel
- Deza Portero Maria Luisa
Presidente
Secretario
- Deza Portero Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 193, S 8, H CO 1723, I/A 35 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-14
Empresa: DEZA CALIDAD SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Deza Portero Antonio
- Deza Portero Manuel
- Deza Portero Maria Luisa
Presidente
Secretario
- Deza Portero Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1518 , F 34, S 8, H CO 1723, I/A 31 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-14
Información de DEZA PORTERO MARIA LUISA
Mostramos los datos de DEZA PORTERO MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEZA PORTERO MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos