DEZA PORTERO MANUEL
Informe ejecutivo de DEZA PORTERO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DEZA PORTERO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFORINVER TRES SL | Apoderado Solidario | 16/09/2024 | |
INFORINVER TRES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 12/05/2021 | |
DEZA CALIDAD SA | Consejero | 02/07/2012 |
VINCULACIONES DE DEZA PORTERO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEZA PORTERO MANUEL
Empresa: INFORINVER TRES SL
Apoderado Solidario
- Deza Portero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 18141, I/A 7 - (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-183-14
Empresa: DEZA CALIDAD SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Deza Portero Antonio
- Deza Portero Manuel
- Deza Portero Maria Luisa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 195, S 8, H CO 1723, I/A 42 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-14
Empresa: INFORINVER TRES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Deza Portero Antonio
- Deza Portero Manuel
- Deza Portero Maria Luisa
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608 , F 57, S 8, H CO 18141, I/A 8 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-14
Empresa: INFORINVER TRES SL
Secretario
- Deza Portero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608 , F 57, S 8, H CO 18141, I/A 8 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-14
Empresa: DEZA CALIDAD SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Deza Portero Antonio
- Deza Portero Manuel
- Deza Portero Maria Luisa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 193, S 8, H CO 1723, I/A 35 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-14
Empresa: DEZA CALIDAD SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Deza Portero Antonio
- Deza Portero Manuel
- Deza Portero Maria Luisa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1518 , F 34, S 8, H CO 1723, I/A 31 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-14
Información de DEZA PORTERO MANUEL
Mostramos los datos de DEZA PORTERO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEZA PORTERO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos