DEVICO GHYSLAINE
Informe ejecutivo de DEVICO GHYSLAINE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE DEVICO GHYSLAINE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEVICO GHYSLAINE
Empresa: MOLHA SA
Administrador Solidario
- Amar Roger Elie
- Devico Ghyslaine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5844, L 4751, F 111, S 8, H MA 3961, I/A 11 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-29
Empresa: MOLHA SA
Administrador Solidario
- Amar Roger Elie
- Devico Ghyslaine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5844, L 4751, F 111, S 8, H MA 3961, I/A 11 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-29
Empresa: MOLHA SA
Administrador Solidario
- Amar Roger Elie
- Devico Ghyslaine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175, L 38, F 115, S 8, H MA 3961, I/A 9 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-29
Empresa: MOLHA SA
Administrador Solidario
- Devico Fortunee
- Devico Ghyslaine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175, L 38, F 115, S 8, H MA 3961, I/A 9 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-29
Empresa: MARBELLA AESTHETIC CLINIC SL
Administrador Solidario
- Amar Roger Elie
- Devico Ghyslaine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3888, L 2799, F 198, S 8, H MA 79575, I/A 3 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-54-29
Empresa: MOLHA SA
Administrador Solidario
- Devico Fortunee
- Devico Ghyslaine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175, L 38, F 115, S 8, H MA 3961, I/A 8 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-29
Empresa: MOLHA SA
Administrador Solidario
- Devico Fortunee
- Devico Ghyslaine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175, L 38, F 114, S 8, H MA 3961, I/A 6 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-29
Información de DEVICO GHYSLAINE
Mostramos los datos de DEVICO GHYSLAINE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEVICO GHYSLAINE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos