AMAR ROGER ELIE
Informe ejecutivo de AMAR ROGER ELIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE AMAR ROGER ELIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMAR ROGER ELIE
Empresa: MOLHA SA
Administrador Solidario
- Amar Roger Elie
- Devico Ghyslaine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5844, L 4751, F 111, S 8, H MA 3961, I/A 11 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-29
Empresa: MOLHA SA
Administrador Solidario
- Amar Roger Elie
- Devico Ghyslaine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5844, L 4751, F 111, S 8, H MA 3961, I/A 11 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-29
Empresa: MARBELLA AESTHETIC CLINIC SL
Liquidador
- Amar Roger Elie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3888, L 2799, F 199, S 8, H MA 79575, I/A 4 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-29
Empresa: MARBELLA AESTHETIC CLINIC SL
Administrador Unico
- Amar Roger Elie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3888, L 2799, F 199, S 8, H MA 79575, I/A 4 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-29
Empresa: MOLHA SA
Administrador Solidario
- Amar Roger Elie
- Devico Ghyslaine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175, L 38, F 115, S 8, H MA 3961, I/A 9 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-29
Empresa: MARBELLA AESTHETIC CLINIC SL
Administrador Unico
- Amar Roger Elie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3888, L 2799, F 198, S 8, H MA 79575, I/A 3 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-54-29
Empresa: MARBELLA AESTHETIC CLINIC SL
Administrador Solidario
- Amar Roger Elie
- Devico Ghyslaine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3888, L 2799, F 198, S 8, H MA 79575, I/A 3 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-54-29
Información de AMAR ROGER ELIE
Mostramos los datos de AMAR ROGER ELIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMAR ROGER ELIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos