DENDALUCE IZAGUIRRE IÑIGO PEDRO
Informe ejecutivo de DENDALUCE IZAGUIRRE IÑIGO PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE DENDALUCE IZAGUIRRE IÑIGO PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GEUSA SL | Apoderado | 25/11/2009 | 25/02/2022 |
HISTORIAS Y GESTION HOSPITALARIA SL | Apoderado Solidario | 18/07/2011 | 25/02/2022 |
HISTORIAS Y GESTION HOSPITALARIA SL | Apoderado Solidario | 07/10/2015 | 25/02/2022 |
INVIZA SA | Apoderado | 27/04/2017 | 25/02/2022 |
HISTORIAS Y GESTION HOSPITALARIA SL | Apoderado Solidario | 25/02/2022 | |
CENTRO MEDICO BIDASOA SL | Apoderado | 25/02/2022 | |
CENTRO MEDICO ZURRIOLA SL | Apoderado | 01/06/2012 | 17/03/2016 |
CENTRO MEDICO BIDASOA SL | Administrador Solidario | 01/10/2009 | 10/02/2016 |
VINCULACIONES DE DENDALUCE IZAGUIRRE IÑIGO PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DENDALUCE IZAGUIRRE IÑIGO PEDRO
Empresa: CENTRO MEDICO BIDASOA SL
Apoderado
- Dendaluce Izaguirre Iñigo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1157 , F 38, S 8, H SS 3166, I/A 16 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-20
Empresa: GEUSA SL
Apoderado
- Dendaluce Izaguirre Iñigo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1400 , F 17, S 8, H SS 7710, I/A 11 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-20
Empresa: HISTORIAS Y GESTION HOSPITALARIA SL
Apoderado Solidario
- Dendaluce Izaguirre Iñigo Pedro
- Dendaluce Izaguirre Iñigo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 186, S 8, H SS 33344, I/A 9 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-20
Empresa: INVIZA SA
Apoderado
- Dendaluce Izaguirre Iñigo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 211, S 8, H SS 1330, I/A 32 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-20
Empresa: INVIZA SA
Apoderado
- Dendaluce Izaguirre Iñigo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1047 , F 64, S 8, H SS 1330, I/A 28 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-20
Empresa: CENTRO MEDICO ZURRIOLA SL
Apoderado
- Aranguren Gonzalez Amaia
- Cerdan Arandia Rafael
- Dendaluce Izaguirre Iñigo Pedro
- Gomez Usabiaga Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2560 , F 108, S 8, H SS 34592, I/A 11 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-20
Empresa: CENTRO MEDICO BIDASOA SL
Administrador Solidario
- Dendaluce Izaguirre Iñigo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1157 , F 37, S 8, H SS 3166, I/A 13 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-20
Empresa: HISTORIAS Y GESTION HOSPITALARIA SL
Apoderado Solidario
- Dendaluce Izaguirre Iñigo Pedro
- Ocaña Arizcorreta Miren Elixabete
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 184, S 8, H SS 33344, I/A 4 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-20
Empresa: CENTRO MEDICO ZURRIOLA SL
Apoderado
- Dendaluce Izaguirre Iñigo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2560 , F 106, S 8, H SS 34592, I/A 2 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-20
Empresa: HISTORIAS Y GESTION HOSPITALARIA SL
Apoderado Solidario
- Dendaluce Izaguirre Iñigo Pedro
- Gomez Usabiaga Borja
- Ocaña Arizcorreta Miren Elixabete
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 184, S 8, H SS 33344, I/A 3 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-20
VER MAS ACTOS
Información de DENDALUCE IZAGUIRRE IÑIGO PEDRO
Mostramos los datos de DENDALUCE IZAGUIRRE IÑIGO PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DENDALUCE IZAGUIRRE IÑIGO PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos