GOMEZ USABIAGA BORJA
Informe ejecutivo de GOMEZ USABIAGA BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE GOMEZ USABIAGA BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BCV INNOVACION Y DESARROLLO SL | Administrador Unico | 14/12/2023 | |
GASTROASISTE SL | Administrador Solidario | 07/12/2021 | |
DONOSTI ASKATUAK GIPUZKOA BASKET SASKIBALOIA SAD | Secretario | 21/07/2021 | |
GASTROASISTE SL | Apoderado Solidario | 28/06/2021 | |
IRLAN MARINE REFRIGERATION SYSTEMS AIE | Apoderado Mancomunado | 24/07/2020 | |
IRLAN MARINE REFRIGERATION SYSTEMS AIE | Administrador Mancomunado | 17/06/2020 | |
SHIBUMI NUEVOS PROYECTOS SL | Administrador Unico | 21/04/2016 | |
DONOSTI ASKATUAK GIPUZKOA BASKET SASKIBALOIA SAD | Consejero | 18/03/2014 | |
COMPAÑIA DE SERVICIOS SOCIALES SAN IGNACIO SA | Administrador Unico | 14/11/2011 | |
HISTORIAS Y GESTION HOSPITALARIA SL | Apoderado Solidario | 18/07/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GOMEZ USABIAGA BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ USABIAGA BORJA
Consejero
- Diaz Navarlaz Jose Luis
- Gomez Usabiaga Borja
- Ibiriku Murua Jose Antonio
- Nuñez Luque Ignacio
Presidente
Secretario
- Gomez Usabiaga Borja
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2360 , F 49, S 8, H SS 30028, I/A 32 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-20
Empresa: PRO MAIOREM CERVERA SL
Liquidador
- Gomez Usabiaga Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 196, S 8, H SS 28902, I/A 3 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-20
Empresa: PRO MAIOREM CERVERA SL
Administrador Unico
Liquidador
- Gomez Usabiaga Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 196, S 8, H SS 28902, I/A 3 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-20
Empresa: BCV INNOVACION Y DESARROLLO SL
Administrador Unico
- Gomez Usabiaga Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3128 , F 40, S 8, H SS 46707, I/A 1 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-20
Empresa: GASTROASISTE SL
Administrador Solidario
- Gomez Usabiaga Borja
- Gurruchaga Mateo Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 85, S 8, H S 34965, I/A 3 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-39
Administrador Unico
- Gomez Usabiaga Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1328 , F 58, S 8, H SS 6506, I/A 42 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-20
Empresa: BIDATEK INGENIERIA AMBIENTAL SL
Apoderado Solidario
- Bontigui Iñiguiz Agustin
- Gomez Montoya Jesus Maria
- Gomez Usabiaga Borja
- Vallina Conde Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2655 , F 136, S 8, H SS 28673, I/A 14 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-20
Secretario
- Gomez Usabiaga Borja
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2360 , F 46, S 8, H SS 30028, I/A 26 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-20
Empresa: GASTROASISTE SL
Apoderado Solidario
- Gomez Usabiaga Borja
- Telleria Igarza Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 85, S 8, H S 34965, I/A 2 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-39
Apoderado Mancomunado
- Eizmendi Loriz Gorka
- Gabilondo Mendizabal Manex
- Gomez Usabiaga Borja
- Utiel Arrue Naiara Leire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2946 , F 126, S 8, H SS 42683, I/A 2 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-20
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ USABIAGA BORJA
Mostramos los datos de GOMEZ USABIAGA BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ USABIAGA BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos