DELGADO BRAVO PEDRO JOSE
Informe ejecutivo de DELGADO BRAVO PEDRO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DELGADO BRAVO PEDRO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABORATORIOS MERGUSA SL | Administrador Unico | 28/10/2020 | |
MEDIX SA | Apoderado | 18/12/2013 | |
MEDIX SA | Consejero | 18/12/2013 |
VINCULACIONES DE DELGADO BRAVO PEDRO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELGADO BRAVO PEDRO JOSE
Empresa: LABORATORIOS MERGUSA SL
Administrador Unico
- Delgado Bravo Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16813 , F 217, S 8, H M 95554, I/A 6 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
Empresa: LABORATORIOS MERGUSA SL
Administrador Solidario
- Delgado Bravo Pedro Jose
- Delgado Bravo Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16813 , F 217, S 8, H M 95554, I/A 6 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
Empresa: DELBRA SL
Administrador Solidario
- Bravo Martin Gumersinda
- Delgado Bravo Pedro Jose
- Delgado Maortua Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3968 , F 166, S 8, H M 66412, I/A 4 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-28
Empresa: MEDIX SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aramburu Delgado Miguel Eduardo
- Bravo Martin Gumersinda
- Delgado Bravo Eva
- Delgado Bravo Pedro Jose
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435 , F 38, S 8, H GU 5275, I/A 7 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-19
Empresa: MEDIX SA
Secretario
- Delgado Bravo Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435 , F 38, S 8, H GU 5275, I/A 7 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-19
Empresa: MEDIX SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aramburu Delgado Miguel Eduardo
- Bravo Martin Gumersinda
- Delgado Bravo Eva
- Delgado Bravo Pedro Jose
Presidente
Secretario
- Delgado Bravo Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 198, S 8, H GU 5275, I/A 5 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-19
Empresa: MEDIX SA
Apoderado
- Delgado Bravo Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 198, S 8, H GU 5275, I/A 4 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-19
Empresa: LABORATORIOS MERGUSA SL
Administrador Solidario
- Delgado Bravo Pedro Jose
- Delgado Bravo Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16813 , F 216, S 8, H M 95554, I/A 5 (15/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-28
Empresa: LABORATORIOS MERGUSA SL
Administrador Unico
- Delgado Bravo Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16813 , F 216, S 8, H M 95554, I/A 5 (15/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-28
Información de DELGADO BRAVO PEDRO JOSE
Mostramos los datos de DELGADO BRAVO PEDRO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELGADO BRAVO PEDRO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos