BRAVO MARTIN GUMERSINDA
Informe ejecutivo de BRAVO MARTIN GUMERSINDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BRAVO MARTIN GUMERSINDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDIX SA | Presidente | 18/12/2013 | |
MEDIX SA | Consejero Delegado | 18/12/2013 | |
MEDIX SA | Consejero | 18/12/2013 |
VINCULACIONES DE BRAVO MARTIN GUMERSINDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRAVO MARTIN GUMERSINDA
Empresa: DELBRA SL
Liquidador
- Bravo Martin Gumersinda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3968 , F 166, S 8, H M 66412, I/A 4 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-28
Empresa: DELBRA SL
Administrador Solidario
- Bravo Martin Gumersinda
- Delgado Bravo Pedro Jose
- Delgado Maortua Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3968 , F 166, S 8, H M 66412, I/A 4 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-28
Empresa: MEDIX SA
Consejero Delegado
- Bravo Martin Gumersinda
Consejero
- Aramburu Delgado Miguel Eduardo
- Bravo Martin Gumersinda
- Delgado Bravo Eva
- Delgado Bravo Pedro Jose
Presidente
- Bravo Martin Gumersinda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435 , F 38, S 8, H GU 5275, I/A 7 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-19
Empresa: MEDIX SA
Consejero Delegado
- Bravo Martin Gumersinda
Consejero
- Aramburu Delgado Miguel Eduardo
- Bravo Martin Gumersinda
- Delgado Bravo Eva
- Delgado Bravo Pedro Jose
Presidente
- Bravo Martin Gumersinda
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 198, S 8, H GU 5275, I/A 5 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-19
Información de BRAVO MARTIN GUMERSINDA
Mostramos los datos de BRAVO MARTIN GUMERSINDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRAVO MARTIN GUMERSINDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos