DEL RIO QUINTAS AGUSTIN
Informe ejecutivo de DEL RIO QUINTAS AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEL RIO QUINTAS AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PESCADOS RIA DE SADA SL | Administrador Unico | 07/01/2016 | 21/03/2016 |
PESCADOS RIA DE SADA SL | Socio Unico | 07/01/2016 | 18/03/2016 |
PESCADOS RIA DE SADA SL | Administrador Solidario | 07/01/2016 |
VINCULACIONES DE DEL RIO QUINTAS AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL RIO QUINTAS AGUSTIN
Empresa: PESCADOS RIA DE SADA SL
Administrador Unico
- Del Rio Quintas Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 153, S 8, H C 27637, I/A 5 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-15
Empresa: PESCADOS RIA DE SADA SL
Socio Único
- Del Rio Quintas Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 153, S 8, H C 27637, I/A 4 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-15
Empresa: PESCADOS RIA DE SADA SL
Administrador Unico
- Del Rio Quintas Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 153, S 8, H C 27637, I/A 3 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-15
Empresa: PESCADOS RIA DE SADA SL
Administrador Solidario
- Alonso Fernandez Margarita
- Del Rio Quintas Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 153, S 8, H C 27637, I/A 3 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-15
Información de DEL RIO QUINTAS AGUSTIN
Mostramos los datos de DEL RIO QUINTAS AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL RIO QUINTAS AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos